Marco Ruinatscha
domicilié à Wil, de Val Müstair Mandats actifs: HCS Technics GmbH, HCS Controls AG Connecté à: Daniel Ziereisen, Mathias Ziereisen, Ralf Bernhard Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marco Ruinatscha" à jour.Vous suivez maintenant "Marco Ruinatscha".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marco Ruinatscha" à jour.Vous suivez maintenant "Marco Ruinatscha".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Marco Ruinatscha
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Marco Ruinatscha
Commerce de produits informatiques et de communication
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Commerce de produits informatiques et de communication
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Marco Ruinatscha
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Marco Ruinatscha
Numéro de publication: HR02-1004590387, Registre du commerce Zurich, (20)
Bejoo AG, in Seuzach, CHE-116.139.489, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 04.05.2015, S.0, Publ. 2132563).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruinatscha, Marco, von Val Müstair, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morger, Joris, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004536906, Registre du commerce Zurich, (20)
HCS Technics GmbH, in Seuzach, CHE-115.876.852, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2018, Publ. 4324061).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ziereisen, Daniel, von Basel, in Hagenbuch, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Keiser, Stefan, von Zug und Winterthur, in Winterthur, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruinatscha, Marco, von Val Müstair, in Wil (SG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 6976782, Registre du commerce Zurich, (20)
Bejoo GmbH, in Seuzach, CH-020.4.043.598-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2012, Publ. 6508232).
Statuten neu:
05.12.2012.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 05.12.2012 und Bilanz per 30.06.2012 mit Aktiven von CHF 39'849.32 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'448.60 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
Bejoo AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Bejoo SA) (Bejoo Ltd).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Entwicklung und Erbringung von Internet-Dienstleistungen, insbesondere die Internet-basierte Koordination von Anlässen, Ressourcen und Dienstleistungen. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: Stammkapital CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.12.2012 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre oder im Publikationsorgan, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haefelin, Marcel, von Madiswil, in Winterthur, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bardos, Fabian, von Zürich, in Elsau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gagliani, Nicolas Manuel, von Zürich, in Winterthur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Morger, Joris, von Winterthur, in Winterthur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keiser, Stefan, von Zug und Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Bachofner, Florian, von Zürich, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Ruinatscha, Marco, von Val Müstair, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien].