Dr. Jürg Ernst Rufener
domicilié à Unterseen, de Sigriswil Mandats actifs: Aerztezentrum Interlaken AG Connecté à: Walter Heinz Wiedmer Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Jürg Ernst Rufener" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Jürg Ernst Rufener".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Jürg Ernst Rufener" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Jürg Ernst Rufener".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Jürg Ernst Rufener
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Jürg Ernst Rufener
Exploitation des cabinets médicaux et dentaires
Exploitation des cabinets médicaux et dentaires
Personnes privées avec le nom Jürg Ernst Rufener
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Jürg Ernst Rufener
Numéro de publication: HR02-1005921397, Registre du commerce Berne, (36)
Aerztezentrum Interlaken AG, in Interlaken, CHE-205.530.915, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2019, Publ. 1004590535).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anderegg Treuhand (CHE-105.798.311), in Meiringen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiedmer, Walter Heinz, von Arni (BE), in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rufener, Jürg Ernst, von Sigriswil, in Unterseen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
ANDEREGG TREUHAND AG (CHE-333.209.608), in Meiringen, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 1752167, Registre du commerce Berne, (36)
Aerztezentrum Interlaken AG, in Interlaken, CHE-205.530.915, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 18.10.2012, Publ. 6894954).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fasnacht, Gaston, von Muntelier, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ogi, Christoph, von Frutigen, in Unterseen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rufener, Jürg Ernst, von Sigriswil, in Unterseen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Interlaken].
Numéro de publication: 6894954, Registre du commerce Berne, (36)
Aerztezentrum Interlaken AG, in Interlaken, CH-036.3.051.320-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2011, Publ. 6253612).
Statutenänderung:
11.10.2012.
Domizil neu:
Florastrasse 9, 3800 Interlaken.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 110'000.00 [bisher: CHF 65'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiedmer, Walter Heinz, von Arni BE, in Matten bei Interlaken, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Wiedmer, Walter, Mitglied und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rufener, Jürg Ernst, von Sigriswil, in Interlaken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Rufener, Jürg, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].