Yann Rousset
domicilié à Pfäffikon, de France Mandats actifs: Pilotage Private Office AG, Pilotage Private Wealth AG et plus Connecté à: Arberia Kasapi, Arberia Kasapi, Claudia Regina Rutishauser et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Yann Rousset" à jour.Vous suivez maintenant "Yann Rousset".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Yann Rousset" à jour.Vous suivez maintenant "Yann Rousset".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Yann Rousset
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Yann Rousset
Services fiduciaires
Gestion de fonds
Services fiduciaires
Gestion de fonds
Personnes privées avec le nom Yann Rousset
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Yann Rousset
Numéro de publication: HR02-1005778663, Registre du commerce Zurich, (20)
Pilotage Private Office AG, in Zürich, CHE-359.579.917, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 07.01.2022, Publ. 1005375472).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hottinger, Peter Andrew, von Zürich, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rousset, Yann, französischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kasapi, Arberia, von Neuhausen am Rheinfall, in Laufen-Uhwiesen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005770265, Registre du commerce Schwyz, (130)
QUANTUM FORT AG, bisher in Zug, CHE-365.866.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2023, Publ. 1005731458).
Statutenänderung:
09.05.2023.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Rösslimatte 7, 8808 Pfäffikon SZ.
Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rousset, Yann, französischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1005562108, Registre du commerce Zoug, (170)
QUANTUM FORT AG, in Zug, CHE-365.866.696, c/o SwissLegal HPLAW ZUG, Bahnhofstrasse 10, 6302 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
07.09.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Software, Applikationen und jeglicher Art von Lösungen in den Bereichen der Cybersicherheit, der Risikoanalyse, des Datenschutzes und der Datenverwaltung, die Zurverfügungstellung von entsprechender Infrastruktur, deren kommerzieller Nutzung sowie Erbringung von Beratungsdienstleistungen in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die mit diesem zusammenhängen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 07.09.2022 das Fahrzeug Land Rover Ranger Rover D250 3.0D I6 Autobiography, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 21'351.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 01.09.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Talac, Filip, slowakischer Staatsangehöriger, in Aeugst am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Talac, Eric, slowakischer Staatsangehöriger, in Aeugst am Albis, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hottinger, Peter, von Zürich, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rousset, Yann, französischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.