Janaina Rothenbühler
domicilié à Hendschiken, de Guggisberg, Zetzwil et Basel Mandats actifs: Köbeli Immo AG, Bare Beauty GmbH et plus Connecté à: Silvio Köbeli, Michael Bernhard Rothenbühler, Michael Bernhard Rothenbühler et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Janaina Rothenbühler" à jour.Vous suivez maintenant "Janaina Rothenbühler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Janaina Rothenbühler" à jour.Vous suivez maintenant "Janaina Rothenbühler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Janaina Rothenbühler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Janaina Rothenbühler
Autres commerces avec des biens divers
Commerce de biens de consommation
Commerce de détail par correspondance et par Internet
Commerce d’appareils ménagers et des biens similaires
Autres commerces avec des biens divers
Commerce de biens de consommation
Commerce de détail par correspondance et par Internet
Commerce d’appareils ménagers et des biens similaires
Personnes privées avec le nom Janaina Rothenbühler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Janaina Rothenbühler
Numéro de publication: HR02-1004720717, Registre du commerce Argovie, (400)
Köbeli Büromaschinen AG, in Hunzenschwil, CHE-102.539.635, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 11.01.2010, S.2, Publ. 5433808).
Statutenänderung:
09.09.2019.
Firma neu:
Köbeli Immo AG.
Zweck neu:
Halten und Verwalten von Immobilien;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
85 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 150 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrecht) [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köbeli, Silvio, von Zetzwil und Basel, in Veltheim (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Auenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Rothenbühler, Janaina, von Zetzwil, in Hendschiken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3910825, Registre du commerce Argovie, (400)
Tradecon GmbH, in Gränichen, CHE-116.037.883, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2014, Publ. 1493977).
Statutenänderung:
22.11.2017.
Firma neu:
Bare Beauty GmbH.
Sitz neu:
Hunzenschwil.
Domizil neu:
Korbackerweg 19, 5502 Hunzenschwil.
Zweck neu:
Einkauf und Verkauf von Produkten im Bereich Schönheit, insbesondere von Naildesign, Kosmetik und Schmuck etc. sowie Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen, Behandlungen und Schulungen im Beautybereich;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salzmann, Peter, von Eggiwil, in Gränichen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rothenbühler, Janaina, von Zetzwil, in Hendschiken, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Rothenbühler, Michael Bernhard, von Guggisberg, in Hendschiken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 2499027, Registre du commerce Argovie, (400)
Büro Köbeli GmbH, in Hunzenschwil, CHE-113.638.796, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2009, Publ. 4958990).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Köbeli, Silvio, von Zetzwil, in Auenstein, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rothenbühler, Janaina, von Zetzwil, in Hendschiken, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00];
Rothenbühler, Michael Bernhard, von Guggisberg, in Hendschiken, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00.