Moses Jakob Rosengarten
domicilié à Zürich, de Egg Mandats actifs: LARE Immobilien AG, MSM Immobilien AG et plus Connecté à: Benjamin Rosengarten, Michael Spitzer, Raphael Aaron Rechnitzer et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Moses Jakob Rosengarten" à jour.Vous suivez maintenant "Moses Jakob Rosengarten".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Moses Jakob Rosengarten" à jour.Vous suivez maintenant "Moses Jakob Rosengarten".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Moses Jakob Rosengarten
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Moses Jakob Rosengarten
Achat & vente de biens immobiliers propres
Services pour les banques et instituts de crédit
Gestion de fonds
BranchCode_n/a
Exploitation des autres institutions financières
Achat & vente de biens immobiliers propres
Services pour les banques et instituts de crédit
Gestion de fonds
BranchCode_n/a
Exploitation des autres institutions financières
Personnes privées avec le nom Moses Jakob Rosengarten
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Moses Jakob Rosengarten
Numéro de publication: HR02-1006065831, Registre du commerce Zurich, (20)
LARE Immobilien AG, bisher in Aesch (BL), CHE-112.608.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2023, Publ. 1005902665).
Statutenänderung:
06.06.2024.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Weststrasse 116, 8003 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, die Verwaltung und den Verkauf von Immobilien sowie die Beratung und die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen auf dem Immobiliensektor. Sie kann sich an in- und ausländischen Gesellschaften mit ähnlichem oder gleichem Zweck beteiligen. Sie kann ferner sämtliche Geschäfte tätigen, die mit diesem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängen und geeignet sind, diesen zu fördern. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jeger, Aurel Manuel, von Meltingen, in Biel-Benken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strecker, Kurt, von Liestal, in Dornach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosengarten, Moses Jakob, von Egg, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005565152, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
LARE Immobilien AG, in Aesch (BL), CHE-112.608.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 22.10.2020, Publ. 1005005862).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rechnitzer, Raphael Aaron, von Zürich, in Jerusalem (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rosengarten, Benjamin, von Egg, in Jerusalem (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rosengarten, Moses Jakob, von Egg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spitzer, Michael, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spiess, Markus, von Ziefen, in Dornach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005553415, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
MSM Immobilien AG, in Aesch (BL), CHE-101.088.618, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2021, Publ. 1005289992).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rechnitzer, Raphael Aaron, von Zürich, in Jerusalem (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rosengarten, Benjamin, von Egg, in Jerusalem (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rosengarten, Moses Jakob, von Egg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.