Klaus Romang
domicilié à Saanen, de Gsteig Mandats actifs: Weggenossenschaft Kalberhöni-Niggi, Schlachthaus Bödemli AG Connecté à: Markus Romang, Silver Hauswirth, Jan Von Siebenthal et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Klaus Romang" à jour.Vous suivez maintenant "Klaus Romang".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Klaus Romang" à jour.Vous suivez maintenant "Klaus Romang".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Klaus Romang
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Klaus Romang
Construction de routes, de voies ferrées et de tunnel
Abattoir
Construction de routes, de voies ferrées et de tunnel
Abattoir
Personnes privées avec le nom Klaus Romang
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Klaus Romang
Numéro de publication: HR02-1005648265, Registre du commerce Berne, (36)
Verein der Berner-Milchproduzenten der CREMO AG, in Wattenwil, CHE-182.540.036, Verein (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2020, Publ. 1004856068).
Statutenänderung:
04.03.2020. 22.06.2022.
Weitere Adressen:
Stockentalstrasse 5, 3638 Blumenstein.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt die Interessen-Vertretung und -Förderung ihrer Mitglieder in milchwirtschaftlichen und agrarpolitischen Anliegen sowie in der Milchvermarktung.
Zur Erreichung des Zwecks dienen namentlich folgende Mittel:
die Aushandlung der bestmöglichen Bedingungen für den Milchverkauf, sowie den Milchpreis, zusammen mit anderen Direktlieferanten-Organisationen der CremoAG. (APLC, APLCV);
die Einhaltung der vereinbarten Eckwerte zur Ausgestaltung der Milchkaufverträge, insbesondere beim periodischen Milchverkauf im Namen der Mitglieder;
die Interessenvertretung der Milchproduzenten, insbesondere gegenüber Behörden und landwirtschaftlichen Organisationen.
Mittel neu:
Mittel: Mitgliederbeiträge, Erträge aus Beteiligungen, Vermögensanlagen und Zuwendungen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Romang, Klaus, von Gsteig, in Saanen, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feller, Hans, von Thierachern, in Lobsigen (Seedorf (BE)), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kempter, Anita, von Rüschegg, in Lanzenhäusern (Schwarzenburg), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reusser, Christian, von Oberdiessbach, in Uetendorf, Mitglied des Vorstandes, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung];
Anken, Armin, von Stocken-Höfen, in Höfen b. Thun (Stocken-Höfen), Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004899389, Registre du commerce Berne, (36)
Weggenossenschaft Kalberhöni-Niggi, in Saanen, CHE-104.042.943, Genossenschaft (SHAB Nr. 135 vom 15.06.1982, S.1922).
Domizil neu:
c/o Markus Romang, Niggiweg 2, 3792 Saanen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Romang, Manfred, von Gsteig, in Saanen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gehret, Erich, von Lauenen, in Saanen, Kassier, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romang, Klaus, von Gsteig, in Saanen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Romang, Markus, von Gsteig, in Saanen, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
T & R Oberland AG (CHE-104.971.239), in Lenk im Simmental (Lenk), Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR01-1004856068, Registre du commerce Berne, (36)
Verein der Berner-Milchproduzenten der CREMO AG, in Wattenwil, CHE-182.540.036, c/o Niklaus Nussbaum, Mettleneggenstrasse 4, 3665 Wattenwil, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
29.04.2019.
Zweck:
Der Verein bezweckt die Aushandlung der Bedingungen für den Milchverkauf und den Milchhandel mit der Cremo AG zusammen mit der Vereinigung der Milchproduzenten der Cremo AG (VMC, APLC);
die Interessenvertretung gegenüber Behörden und landwirtschaftlichen Organisationen.
Mittel:
Mitgliederbeiträge und freiwillige Zuwendungen.
Eingetragene Personen:
Nussbaum, Niklaus, von Wattenwil, in Wattenwil, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feller, Hans, von Thierachern, in Lobsigen (Seedorf (BE)), Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Romang, Klaus, von Gsteig, in Saanen, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reusser, Christian, von Oberdiessbach, in Uetendorf, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dubach, Oswald, von Diemtigen, in Erlenbach im Simmental, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lehmann, Beat, von Langnau im Emmental, in Zollbrück (Lauperswil), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sigenthaler, Daniel, von Trub, in Schangnau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.