Sven Romanens
domicilié à Pringy, de Sorens Mandats actifs: AEP Planung und Beratung AG Connecté à: Susanne Weidner, Robert Wendlinger, Andreas Eller Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Sven Romanens" à jour.Vous suivez maintenant "Sven Romanens".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Sven Romanens" à jour.Vous suivez maintenant "Sven Romanens".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Sven Romanens
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Sven Romanens
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Sven Romanens
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Sven Romanens
Numéro de publication: HR02-1006042299, Registre du commerce Berne, (36)
GRIAG Holding AG, in Burgdorf, CHE-454.870.814, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2023, Publ. 1005904747). [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 28.02.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Romanens, Sven, von Sorens, in Pringy (Gruyères), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Rebecca, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mätzner, Hans Rolf, von Schattenhalb, in Jegenstorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weidner, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zeltner, Christoph, von Niederbuchsiten, in Balsthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005992185, Registre du commerce Berne, (36)
Marcel Rieben Ingenieure AG, in Köniz, CHE-113.709.479, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2023, Publ. 1005896361).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Romanens, Sven, von Sorens, in Pringy (Gruyères), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weidner, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005988539, Registre du commerce Zurich, (20)
ahochn AG, in Dübendorf, CHE-113.278.580, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2024, Publ. 1005950672).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Romanens, Sven, von Sorens, in Gruyères, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weidner, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.