Tamara Roh
domicilié à Sierre, de Sierre Mandats actifs: Cercle Hippique de Sierre Connecté à: Joanne Catherine Vaudroz, Christian Michellod, Virginie Bourban et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Tamara Roh" à jour.Vous suivez maintenant "Tamara Roh".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Tamara Roh" à jour.Vous suivez maintenant "Tamara Roh".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Tamara Roh
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Tamara Roh
Services sportifs
Services sportifs
Personnes privées avec le nom Tamara Roh
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Tamara Roh
Numéro de publication: HR02-1004721970, Registre du commerce Valais, (626)
Cercle Hippique de Sierre, à Sierre, CHE-110.013.915, association (No. FOSC 8 du 14.01.2013, p.0, Publ. 7013560).
Modification des statuts:
03.09.1971. 15.03.1984. 28.04.1987. 09.06.1988. 03.02.2006. 21.10.2016. 20.10.2017.
Autres adresses:
Case postale 201, 3960 Sierre. [biffé: c/o le président, 3972 Miège].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Savoy, Guillaume, de Chermignon, à Sion, membre , caissier, avec signature collective à deux;
Grandjean, André, de Le Crêt, à Miège, président, avec signature collective à deux;
Bianchetti, Elisa, de Locarno, à Sierre, membre, avec signature collective à deux;
du Fay de Lavallaz Savoy, Julie, de Sion, à Sion, membre, avec signature collective à deux;
Cotter, Fabienne, de Ayent, à Grône, membre, sans droit de signature;
Didier, Jean, ressortissant français, à Villars-sur-Ollon (Ollon), membre, sans droit de signature;
Lechenne, Daphné, de Montana, à Courtelary, membre, sans droit de signature;
Mauri, Vanessa, de Genève, à Port-Valais, membre, secrétaire, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Michellod, Christian, de Bagnes, à Crans-Montana, président du comité, avec signature collective à deux;
Bourban, Virginie, de Nendaz, à Nendaz, membre et secrétaire du comité, sans droit de signature;
Bourban, Christophe, de Nendaz, à Nendaz, caissier, vice-président du comité, avec signature collective à deux;
Stählin, Cynthia, de Altendorf, à Chalais, membre du comité, avec signature collective à deux;
Roh, Tamara, de Sierre, à Sierre, membre du comité, sans droit de signature;
Vaudroz, Joanne Catherine, de Leysin, à Sierre, membre du comité, sans droit de signature. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].