Corina Roffler-Bieler
domicilié à Pontresina, de Furna et Bonaduz Mandats actifs: Genossenschaft Oberengadiner Lehrlingshaus, BMU Treuhand AG Connecté à: Remo Püntener, Bruno Andri Neuhäusler, Anita Rezzoli Bühler et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Corina Roffler-Bieler" à jour.Vous suivez maintenant "Corina Roffler-Bieler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Corina Roffler-Bieler" à jour.Vous suivez maintenant "Corina Roffler-Bieler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Corina Roffler-Bieler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Corina Roffler-Bieler
Exploitation des autres résidences (sauf résidences de vacances)
Services fiduciaires
Exploitation des autres résidences (sauf résidences de vacances)
Services fiduciaires
Personnes privées avec le nom Corina Roffler-Bieler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Corina Roffler-Bieler
Numéro de publication: HR02-1005033626, Registre du commerce Grisons
GFI Treuhand AG, in St. Moritz, CHE-101.739.410, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2018, Publ. 1004522686).
Firma neu:
GFI Treuhand AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.11.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lenz, Heidy, von Uesslingen-Buch, in Silvaplana, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pönisch, Silke, deutsche Staatsangehörige, in Silvaplana, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roffler-Bieler, Corina, von Bonaduz und Furna, in Pontresina, Mitglied und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: in St. Moritz, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6028912, Registre du commerce Grisons, (350)
Mulin GmbH, in St. Moritz, CH-350.4.000.175-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2010, S. 10, Publ. 5521678).
Firma neu:
Mulin GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.02.2011 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roffler-Bieler, Corina, von Bonaduz und Furna, in St. Moritz, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift;
Fritz, Claudio, von Rossa und Chur, in Bever, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].