Johanna Maria Roelofs-Boogaars
domicilié à Ernen, de Pays-Bas Mandats actifs: Neptun Invest AG, ROBO Schiffhandels AG Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Johanna Maria Roelofs-Boogaars" à jour.Vous suivez maintenant "Johanna Maria Roelofs-Boogaars".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Johanna Maria Roelofs-Boogaars" à jour.Vous suivez maintenant "Johanna Maria Roelofs-Boogaars".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Johanna Maria Roelofs-Boogaars
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Johanna Maria Roelofs-Boogaars
Exploitation des autres institutions financières
Fabrication de bateaux et navires
Exploitation des autres institutions financières
Fabrication de bateaux et navires
Personnes privées avec le nom Johanna Maria Roelofs-Boogaars
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Johanna Maria Roelofs-Boogaars
Numéro de publication: HR02-1005026650, Registre du commerce Zoug, (170)
Neptun Invest AG, in Zug, CHE-115.120.688, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2011, S.0, Publ. 6191704).
Statutenänderung:
09.11.2020.
Aktien neu:
300 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 300 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roelofs-Boogaars, Johanna Maria, niederländische Staatsangehörige, in Ernen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Fiesch].
Numéro de publication: 1592327, Registre du commerce Valais, (600)
ROBO Schiffhandels AG, in Ernen, CHE-114.816.994, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 19.04.2010, S. 21, Publ. 5592696).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roelofs-Boogaars, Johanna Maria, niederländische Staatsangehörige, in Ernen, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Fiesch].
Numéro de publication: 7030050, Registre du commerce Valais, (600)
NECO Holding AG, in Ernen, CH-600.3.014.502-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2011, S. 0, Publ. 6387790).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roelofs-Boogaars, Johanna Maria, niederländische Staatsangehörige, in Ernen, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieder, Philipp, von Zunzgen, in Münchenstein, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Leisinger, Roger, von Basel, in Reinach BL, Mitglied, mit Einzelunterschrift.