Giovanni Rocca
domicilié à Opfikon, de Italie Mandats actifs: Barone Facility Services GmbH, NEOAIR TECHNIK AG et plus Connecté à: Simone Nicole Fontana Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Giovanni Rocca" à jour.Vous suivez maintenant "Giovanni Rocca".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Giovanni Rocca" à jour.Vous suivez maintenant "Giovanni Rocca".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Giovanni Rocca
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Giovanni Rocca
Facility Management
Autres travaux de construction
Facility Management
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Giovanni Rocca
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Giovanni Rocca
Numéro de publication: HR02-1006107891, Registre du commerce Zurich, (20)
Stegacker-Garage GmbH, in Winterthur, CHE-359.051.071, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2021, Publ. 1005084273).
Statutenänderung:
17.07.2024.
Firma neu:
Barone Facility Services GmbH.
Sitz neu:
Opfikon.
Domizil neu:
Ringstrasse 15, 8152 Opfikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Wohnungs-, Büro-, Gebäude - und Baureinigungen sowie Hauswartungen. Im Weiteren erbringt Sie Servicearbeiten für Lüftungs- und Klimaanlagen. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher Art oder ähnlicher Art übernehmen, sich an ihnen beteiligen und ihre Geschäfte führen. Sie kann auch Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ibraimi, Arsim, von Winterthur, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rocca, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Opfikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 2984677, Registre du commerce Zurich, (20)
Fantastic Film Distribution AG, bisher in Oberägeri, CHE-113.898.021, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2007, S. 16, Publ. 4184950).
Gründungsstatuten:
19.09.2007.
Statutenänderung:
18.07.2016.
Firma neu:
NEOAIR TECHNIK AG.
Sitz neu:
Dübendorf.
Domizil neu:
Zürichstrasse 98, 8600 Dübendorf.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist Planen und Ausführen von Arbeiten im Bereich der Gebäudetechnik, insbesondere für Lüftung-, Heizung-, Kälte- und Klimatechnik sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immobilien erwerben, verwalten und verkaufen, sich an Firmen gleicher oder verwandter Zwecksetzung beteiligen sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantieren und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuiters, Wim, niederländischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meier & Partner AG, Zug, in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rocca, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
CHF Revisionen AG (CHE-111.989.693), in Zug, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4578154, Registre du commerce Zurich, (20)
AMARSHIP HAUSTECHNIK AG, in Dübendorf, CH-170.3.019.290-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2008, S. 21, Publ. 4526274).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rocca, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift.