Martin Ritler
domicilié à Ferden, de Kippel Mandats actifs: Kummler+Matter EVT AG Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Martin Ritler" à jour.Vous suivez maintenant "Martin Ritler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Martin Ritler" à jour.Vous suivez maintenant "Martin Ritler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Martin Ritler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Martin Ritler
Autres travaux de construction
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Martin Ritler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Martin Ritler
Numéro de publication: HR02-1006129849, Registre du commerce Zurich, (20)
Edelschicht GmbH, in Dietlikon, CHE-496.895.352, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 13.05.2020, Publ. 1004888186).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Malergeschäft Bernhard AG (CHE-115.708.752), in Dietlikon, Gesellschafterin, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00;
Bernhard, Thomas, von Dietlikon, in Dietlikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rquadrat Holding AG (CHE-420.105.673), in Dietlikon, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00];
Ritler, Martin, von Kippel, in Steinhausen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1006113017, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Glutform Handels GmbH, bisher in Dietlikon, CHE-183.802.032, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2023, Publ. 1005715077).
Statutenänderung:
08.08.2024.
Firma neu:
Glutform Giger GmbH.
Sitz neu:
Gossau (SG).
Domizil neu:
Bischofszellerstrasse 293, 9212 Arnegg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den nationalen und internationalen Handel und die Montage von Wohnraumfeuerungen, Energiesystemen, Zubehör und artverwandten Produkten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritler, Martin, von Kippel, in Steinhausen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Numéro de publication: HR02-1006058067, Registre du commerce Zurich, (20)
Innocraft GmbH, in Dietlikon, CHE-311.015.450, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2023, Publ. 1005813511).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Philevate GmbH (CHE-218.763.268), in Kloten, Gesellschafterin, mit 5'250 Stammanteilen zu je CHF 1.00;
Nussbaumer, Philip, von Bischofszell, in Winkel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritler, Martin, von Kippel, in Baar, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00 [bisher: in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 5'250 Stammanteilen zu je CHF 1.00];
Teambeschleuniger GmbH (CHE-183.001.865), in Winterthur, Gesellschafterin, mit 7'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00 [bisher: mit 5'250 Stammanteilen zu je CHF 1.00];
etrex GmbH (CHE-457.944.596), in Ingenbohl, Gesellschafterin, mit 7'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00 [bisher: mit 5'250 Stammanteilen zu je CHF 1.00];
Gabor, Oliver Josef, von Fällanden, in Marthalen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].