Urs Riklin
domicilié à Zürich, de Gommiswald Mandats actifs: PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich, Gönner innenverein für das Zürcher Theater Spektakel Connecté à: Yvonne Vultier, Julia Greger, Claus Reuschenbach et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Urs Riklin" à jour.Vous suivez maintenant "Urs Riklin".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Urs Riklin" à jour.Vous suivez maintenant "Urs Riklin".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Urs Riklin
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Urs Riklin
Exploitation des bibliothèques et musées
Activités créatives, artistiques et de spectacle
Exploitation des bibliothèques et musées
Activités créatives, artistiques et de spectacle
Personnes privées avec le nom Urs Riklin
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Urs Riklin
Numéro de publication: HR02-1005550143, Registre du commerce Zurich, (20)
PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich, in Zürich, CHE-105.954.083, Verein (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2022, Publ. 1005491112).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven des nicht im Handelsregister eingetragenen "Förderverein der PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich" in Zürich, gemäss Fusionsvertrag vom 17.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 205'919.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 453.00 gehen auf den übernehmenden Verein über. Die Mitglieder des übertragenden Vereins werden zu Mitgliedern des übernehmenden Vereins.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sippel, Elisabeth, von Dübendorf, in Zürich, Vizepräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aubert, Marianne, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Direktor [bisher: Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Direktorin];
Kunz, Markus, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Riklin, Urs, von Gommiswald, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wille, Sebastian, von La Sagne, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Direktor [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Direktorin];
Ruchti, Norbert, von Pieterlen, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Direktor [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Direktorin].
Numéro de publication: 1822163, Registre du commerce Zurich, (20)
Verein für das Zürcher Theaterspektakel, in Zollikon, CHE-103.511.415, Verein (SHAB Nr. 153 vom 09.08.2012, Publ. 6804464).
Statutenänderung:
24.06.2014.
Name neu:
Gönnerverein für das Zürcher Theaterspektakel.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Stadthausquai 17, 8001 Zürich.
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge, Gönnerbeiträge. [gestrichen: Mittel: Gönnerbeiträge.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Strittmatter, Hermann, von Zürich, in Zollikon, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Preisig, Rolf, von Herisau, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wohlwend, Ernst, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lyner, Delphine, von Wald ZH, in Oberrieden, Mitglied des Vorstandes und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riklin, Urs, von Gommiswald, in Zürich, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.