Olivier Michel Bruno Rigoni
domicilié à Neerach, de Neerach Mandats actifs: bcc-suisse.com ag Connecté à: Elisabeth Rigoni, Chantal Corina Elisabeth Rigoni, Jérôme Rigoni Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Olivier Michel Bruno Rigoni" à jour.Vous suivez maintenant "Olivier Michel Bruno Rigoni".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Olivier Michel Bruno Rigoni" à jour.Vous suivez maintenant "Olivier Michel Bruno Rigoni".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Olivier Michel Bruno Rigoni
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Olivier Michel Bruno Rigoni
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Olivier Michel Bruno Rigoni
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Olivier Michel Bruno Rigoni
Numéro de publication: HR02-1006059339, Registre du commerce Zurich, (20)
bcc-suisse.com ag, in Neerach, CHE-109.056.562, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2021, Publ. 1005178363).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rigoni, Bruno, von Neerach und Rorschach, in Neerach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rigoni, Elisabeth, von Neerach, in Neerach, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rigoni, Chantal Corina Elisabeth, von Neerach, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Rigoni, Olivier Michel Bruno, von Neerach, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Eglisau];
Rigoni, Jérôme, von Neerach, in Dielsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005178363, Registre du commerce Zurich, (20)
bcc-suisse.com ag, in Neerach, CHE-109.056.562, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 01.05.2020, Publ. 1004880820).
Statutenänderung:
28.04.2021.
Aktien neu:
350 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 350 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilung der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rigoni, Chantal Corina Elisabeth, von Neerach, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Rigoni, Olivier Michel Bruno, von Neerach, in Eglisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Neerach];
Rigoni, Jérôme, von Neerach, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Neerach].
Numéro de publication: HR02-1004544935, Registre du commerce Zurich, (20)
olivier garden ag, in Neerach, CHE-406.338.729, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2011, Publ. 6208560).
Statutenänderung:
11.01.2019.
Firma neu:
Schwegler Gartenbau-Forst AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Niederglatt.
Domizil neu:
Brunnenwiesenstrasse 2, 8172 Niederglatt ZH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung sämtlicher Arbeiten im Zusammenhang mit dem Garten- und Landschaftsbau sowie von Forst- und Hauswartsarbeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rigoni, Jérôme Pascal Bruno, von Neerach und Rorschach, in Neerach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rigoni, Olivier Michel Bruno, von Neerach und Rorschach, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rigoni, Chantal Corina Elisabeth, von Neerach und Rorschach, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwegler, Christoph, von Zürich, in Dielsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.