Walter Riedweg
domicilié à Hünenberg See, de Sursee et Hünenberg Mandats actifs: Leila AG Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Walter Riedweg" à jour.Vous suivez maintenant "Walter Riedweg".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Walter Riedweg" à jour.Vous suivez maintenant "Walter Riedweg".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Walter Riedweg
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Walter Riedweg
Exploitation des autres institutions financières
Exploitation des autres institutions financières
Personnes privées avec le nom Walter Riedweg
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Walter Riedweg
Numéro de publication: HR02-1004617560, Registre du commerce Zurich, (20)
Bonsana AG, in Maur, CHE-108.520.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 09.09.2014, S.0, Publ. 1704731).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riedweg, Dr. Walter, von Luzern, in Köniz, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi-Riedweg, Tanja, von Luzern, in Köniz, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1704731, Registre du commerce Zurich, (20)
Bonsana AG, in Maur, CHE-108.520.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2011, Publ. 6117022).
Domizil neu:
Lohwisstrasse 32, 8123 Ebmatingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cannazza-Züllig, Susanne, von Arbon, in Maur, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cannazza, Yves, von Arbon, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Riedweg, Dr. Walter, von Luzern, in Köniz, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cannazza, Martina, von Arbon, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1008316, Registre du commerce Lucerne, (100)
Mensag, in Horw, Betrieb von Mensen und Kantinen, insbesondere derjenigen des Zentralschweizerischen Technikums in Horw, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2002, S. 6, Publ. 617260).
Firma neu:
Mensag in Liq.. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 20.05.2003 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riedweg, Dr. Walter, von Luzern, in Köniz, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bucheli, Anna, von Luzern, in Luzern, Vizepräsidentin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Läubli, Julius, von Adligenswil und Seengen, in Adligenswil, Sekretär und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Sekretär].