Christoph Rieder
domicilié à Lommiswil, de St. Stephan Mandats actifs: RRN Technology GmbH Connecté à: Oliver Rolli Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christoph Rieder" à jour.Vous suivez maintenant "Christoph Rieder".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christoph Rieder" à jour.Vous suivez maintenant "Christoph Rieder".
|
|
Christoph Rieder
domicilié à Wiler (Lötschen), de Wiler (Lötschen) Mandats actifs: CR Holz & Stein Bau-GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christoph Rieder" à jour.Vous suivez maintenant "Christoph Rieder".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christoph Rieder" à jour.Vous suivez maintenant "Christoph Rieder".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christoph Rieder
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christoph Rieder
Téléphone et télécommunication
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
Téléphone et télécommunication
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
Personnes privées avec le nom Christoph Rieder
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christoph Rieder
Numéro de publication: 4090311, Registre du commerce Zurich, (20)
Vinarte SA in Liquidation, in Elsau, CHE-100.423.370, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2017, Publ. 3890223).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rieder, Christoph, von Grindelwald, in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieder, Fabian, von Grindelwald, in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4087507, Registre du commerce Zurich, (20)
Aktiva Treuhand & Verwaltungs-AG, in Elsau, CHE-101.424.722, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2010, Publ. 5893932).
Firma neu:
Aktiva Treuhand & Verwaltungs-AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.02.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rieder, Andreas, von Grindelwald, in Zell (ZH), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Rieder, Christoph, von Grindelwald, in Elsau, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gross, Urs, von Elsau, in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3890223, Registre du commerce Zurich, (20)
Vinarte SA, in Elsau, CHE-100.423.370, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2009, Publ. 5229538).
Firma neu:
Vinarte SA in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.11.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieder, Christoph, von Grindelwald, in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].