Ernst Rickenbach
domicilié à Galgenen, de Schwyz Mandats actifs: AGL-Catering & Weinhandel GmbH, Galgener Dorfladen GmbH Connecté à: Anna Magdalena Rickenbach Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ernst Rickenbach" à jour.Vous suivez maintenant "Ernst Rickenbach".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ernst Rickenbach" à jour.Vous suivez maintenant "Ernst Rickenbach".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Ernst Rickenbach
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Ernst Rickenbach
Autres services gastronomiques
Autres commerces avec des biens divers
Autres services gastronomiques
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Ernst Rickenbach
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Ernst Rickenbach
Numéro de publication: HR02-1004976834, Registre du commerce Schwyz, (130)
Rickenbach Metzgerei GmbH, in Galgenen, CHE-114.412.438, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2011, S.0, Publ. 6358624).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rickenbach, Ernst, von Schwyz, in Galgenen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rickenbach, Manuel, von Schwyz, in Galgenen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1004515020, Registre du commerce Schwyz, (130)
AGL - Catering GmbH, in Freienbach, CHE-110.131.549, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 18.02.2016, Publ. 2675035).
Statutenänderung:
29.11.2018.
Firma neu:
AGL-Catering & Weinhandel GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von Catering-Service und Eventplanung;
Handel, Import und Export von Lebensmitteln, Weinen, Spirituosen sowie Güter und Produkte gastronomischer Art;
Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen, Wertschriften erwerben, halten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rickenbach, Manuel, von Schwyz, in Wangen SZ, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rickenbach, Ernst, von Schwyz, in Galgenen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.
Numéro de publication: 6511424, Registre du commerce Schwyz, (130)
Galgener Dorfladen GmbH, in Galgenen, CH-130.4.017.736-0, Martinstrasse 9, 8854 Galgenen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
04.01.2012.
Zweck:
Betrieb eines Dorfladens mit Handel von Lebensmitteln und ähnlichen Produkten;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen;
kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten;
kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 4.1.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Rickenbach, Anna Magdalena genannt Madeleine, von Schwyz, in Galgenen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rickenbach, Ernst, von Schwyz, in Galgenen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.