Charles-André Rey
domicilié à Uvrier, de Crans-Montana Mandats actifs: Cry d'Err SA Connecté à: Claudine Aimée Rey Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Charles-André Rey" à jour.Vous suivez maintenant "Charles-André Rey".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Charles-André Rey" à jour.Vous suivez maintenant "Charles-André Rey".
|
|
Charles-André Rey
domicilié à Uvrier, de Crans-Montana Mandats actifs: Charles-André Rey Consulting Sàrl Connecté à: Claudine Aimée Rey Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Charles-André Rey" à jour.Vous suivez maintenant "Charles-André Rey".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Charles-André Rey" à jour.Vous suivez maintenant "Charles-André Rey".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Charles-André Rey
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Charles-André Rey
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Charles-André Rey
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Charles-André Rey
Numéro de publication: 3578539, Registre du commerce Valais, (626)
Restaurant de Cry d'Err SA, à Lens, CHE-106.998.930, société anonyme (No. FOSC 233 du 29.11.2012, Publ. 6953170).
Modification des statuts:
16.05.2017.
Nouvelle raison sociale:
Cry d'Err SA.
Nouveau siège:
Sion.
Nouvelle adresse:
c/o Charles André Rey, Chemin du Puits 16, 1958 Uvrier (Sion).
Nouveau but:
L'exploitation et la gestion de tous biens mobiliers et immobiliers, agricoles, commerciales ou autres, pour son compte ou pour le compte de tiers. De plus, la société pourra acquérir, vendre, échanger, louer, construire, financer, exploiter, gérer des immeubles ou des terrains, avec ou sans accessoires, participer à toutes opérations financières et à toutes transactions qui sont de nature à développer le but de la société ou qui ont un rapport direct ou indirect avec son objet (cf. statuts pour but).
Inscription ou modification de personne(s):
Rey, Charles-André, de Crans-Montana, à Sion, administrateur et président, avec signature individuelle [précédemment: de Montana, à Uvrier (Sion), administrateur unique avec signature individuelle];
Rey, Claudine Aimée, de Crans-Montana, à Sion, administratrice et secrétaire, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 6090578, Registre du commerce Valais, (626)
SI Rex Crans SA, à Chermignon, CH-626.3.001.677-5, société anonyme (No. FOSC 45 du 04.03.2011, p. 0, Publ. 6062466).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Misita, Savo, citoyen yougoslave, à Le Grand-Saconnex, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Vouardoux, Jean-Pierre, de St-Jean, à Vevey, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Bonvin, Fanny, de Chermignon, à Sion, organe de révision;
Rey, Charles-André, de Montana, à Uvrier (Sion), organe de révision, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Borgeat, Alain, de Salvan et Vernayaz, à Zürich, président, avec signature individuelle [précédemment: à Zurich, président avec signature collective à deux].
Numéro de publication: 5315716, Registre du commerce Valais, (626)
Charles-André Rey Consulting Sàrl, à Sion, CH-626.4.009.301-7, société à responsabilité limitée (FOSC no 96 du 19.05.2004, p. 15, publ. 2269060).
Modification des statuts:
15.10.2009.
Nouveaux faits qualifiés:
le capital social a été libéré ultérieurement à concurrence d'un montant CHF 10'000.-.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Nouvel organe de publication:
FOSC.
Nouvelles communications:
communication aux associés: par écrit ou par courriel. [biffé: libération du capital social : 50 %].
Inscription ou modification de personnes:
Rey, Charles-André, de Montana, à Uvrier (Sion), associé et gérant, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 10'000.--];
Rey, Claudine, de Montana et Leytron, à Uvrier (Sion), associée, sans droit de signature, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 10'000.--]. Selon déclaration du gérant du 15.10.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte [Adaptation au nouveau droit de la Sàrl].