Hans-Jürg Renk
domicilié à Embrach, de Embrach Mandats actifs: Nachbur AG, Fidelio-Fonds et plus Connecté à: Axel Gerhard Förster, Gabriela Carmen Graf, Daniel Rolf Graf et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans-Jürg Renk" à jour.Vous suivez maintenant "Hans-Jürg Renk".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans-Jürg Renk" à jour.Vous suivez maintenant "Hans-Jürg Renk".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hans-Jürg Renk
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hans-Jürg Renk
Serrurerie, forge et atelier
Associations religieuses, politiques ou laïques
Fabrication de produits en caoutchouc et plastiques
Serrurerie, forge et atelier
Associations religieuses, politiques ou laïques
Fabrication de produits en caoutchouc et plastiques
Personnes privées avec le nom Hans-Jürg Renk
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hans-Jürg Renk
Numéro de publication: HR02-1004660026, Registre du commerce Soleure, (241)
Graf Group AG, in Holderbank (SO), CHE-115.021.885, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2009, S.14, Publ. 5219912).
Statutenänderung:
17.06.2019.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der "Ernst Nachbur AG", in Holderbank (SO) (CHE-102.561.327), gemäss Fusionsvertrag vom 17.06.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 8'690'741.46 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'633'102.31 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
Nachbur AG.
Zweck neu:
Fabrikation von und Handel mit Präzisionsdrehteilen und Apparatebestandteilen. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige Unternehmen erwerben und sich mit solchen zusammenschliessen, ferner Grundstücke, Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und veräussern sowie sämtliche Geschäfte tätigen und Verträge eingehen, die direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 20.08.2009 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Gabriela Carmen, von Gränichen, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Förster, Axel, von Kehrsatz, in Kehrsatz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Renk, Hans-Jürg, von Embrach, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Allemann, Stephan, von Wiedlisbach, in Solothurn, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heutschi, Heinz, von Balsthal, in Balsthal, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reich, Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Leuzigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gfeller + Partner AG (CHE-151.579.083), in Bern, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3376579, Registre du commerce Zurich, (20)
Fidelio-Fonds, in Winterthur, CHE-110.553.488, Stiftung (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2015, Publ. 2050913).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waeber, René, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Isler, Ulrich, von Winterthur und Zürich, in Winterthur, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Renk, Hans-Jürg, von Embrach, in Embrach, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Bosshard, Peter, von Russikon, in Dägerlen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Hächler, Markus, von Chur, in Mettmenstetten, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zaugg, Thomas, von Wyssachen, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 1189549, Registre du commerce Zurich, (20)
Selig Schweiz AG, in Niederglatt, CH-020.3.923.112-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2013, Publ. 1009641).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gloor, Bruno, von Oberkulm und Zürich, in Mägenwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Renk, Hans-Jürg, von Embrach, in Embrach, mit Kollektivprokura zu zweien.