Felix Reinert
domicilié à Zürich, de Horw Mandats actifs: ProtoShape 3D-Printing AG, high impact production company (HIPC) GmbH Connecté à: Peter Klemenz Arnold, Sigrid Burri, Zoran Nedovic et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Felix Reinert" à jour.Vous suivez maintenant "Felix Reinert".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Felix Reinert" à jour.Vous suivez maintenant "Felix Reinert".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Felix Reinert
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Felix Reinert
Serrurerie, forge et atelier
Autres activités libérales
Serrurerie, forge et atelier
Autres activités libérales
Personnes privées avec le nom Felix Reinert
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Felix Reinert
Numéro de publication: HR02-1005543187, Registre du commerce Zurich, (20)
UrbanAlps AG, in Zürich, CHE-253.169.667, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2021, Publ. 1005222877).
Domizil neu:
c/o LOURENÇO & SAXER ADVISORY GmbH, Richard-Wagner-Strasse 26, 8002 Zürich. Gemäss Erklärung vom 12.08.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hagander, Nils Emil, von Lenzburg, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lichtsteiner, Marco, von Luzern, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Michel, Thomas, von Köniz, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reinert, Felix, von Horw, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schöneborn, Henner, deutscher Staatsangehöriger, in Lübeck (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hlousek, Julian Fabian Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005071057, Registre du commerce Zurich, (20)
UrbanAlps AG, in Zürich, CHE-253.169.667, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 10.09.2020, Publ. 1004975787).
Statutenänderung:
15.12.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.12.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.10.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinert, Felix, von Horw, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wettingen].
Numéro de publication: HR02-1005054253, Registre du commerce Zurich, (20)
AM-Network, in Zürich, CHE-414.106.457, Verein (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2018, Publ. 1004479949).
Domizil neu:
c/o Swissmem, Pfingstweidstrasse 102, 8005 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baertschi, Markus, von Rüegsau, in Aarau, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lurati, Bruno, von Basel, in Ennetbürgen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Galante, Sergio, von Glarus, in Feuerthalen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reinert, Felix, von Horw, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ziswiler, René, von Buttisholz, in Buttisholz, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Patrick, von Erlinsbach (AG), in Burgdorf, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bircher, Fritz, von Frutigen, in Madiswil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Richner, Patrizia, von Hägglingen, in Männedorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thahabi, Esther, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Holsboer, Hendrik, von Mönchaltorf, in Uitikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.