Edith Rechsteiner
domicilié à Niederuzwil, de Heiden Mandats actifs: Kummer Gastronomie AG, Rechsteiner "In Design Sara" Connecté à: Ursina Sigrist, Daniel Kummer, Jürg Rechsteiner Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Edith Rechsteiner" à jour.Vous suivez maintenant "Edith Rechsteiner".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Edith Rechsteiner" à jour.Vous suivez maintenant "Edith Rechsteiner".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Edith Rechsteiner
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Edith Rechsteiner
Exploiter des etablissement de restauration
Design d'intérieur et décoration
Exploiter des etablissement de restauration
Design d'intérieur et décoration
Personnes privées avec le nom Edith Rechsteiner
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Edith Rechsteiner
Numéro de publication: 5541284, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Kummer Gastronomie AG, in Thal, CH-320.3.066.823-3, Hauptstrasse 100, 9422 Staad , Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
05.03.2010.
Zweck:
Führung von Gastronomiebetrieben, Erbringung von Dienstleistungen im Catering sowie Handel mit Wein und Spirituosen. Die Gesellschaft kann Beteiligungen aller Art erwerben, Immobilien erwerben und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit einfachem Brief oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 05.03.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Rechsteiner, Edith, von Heiden, in Niederuzwil (Uzwil), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kummer, Daniel, von Höchstetten, in Arnegg (Gossau SG), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rechsteiner, Jürg, von Heiden, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sigrist, Ursina, von Heiden, in Arnegg (Gossau SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3151470, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
coolorder gmbh, in Reinach BL, CH-280.4.004.306-5, Handel mit sowie Import und Export von Marketingprodukten und Einzelhandelsartikeln aller Art, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2001, S. 1204).
Statutenänderung:
9.12.2005.
Firma neu:
Robert Kalhofer GmbH.
Domizil neu:
Hinterlindenweg 4, 4153 Reinach.
Zweck neu:
Dienstleistungen und Montagen aller Art, namentlich in den Bereichen Kundenmaurerei, Haustechnik, Gartengestaltung, Stahlbau und Spenglerarbeiten. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie Grundeigentum erwerben, veräussern und verwalten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rechsteiner, Andreas, von Rehetobel, in Reinach BL, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Rechsteiner, Edith, von Rehetobel, in Reinach BL, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalhofer, Robert Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Reinach BL, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.
Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
coolorder gmbh, in R e i n a c h B L , c/o Andreas Rechsteiner, Einschlagweg 22, 4153 Reinach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
9.02.2001.
Zweck:
Handel mit sowie Import und Export von Marketingprodukten und Einzelhandelsartikeln aller Art. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an anderen Unternehmen und Grundeigentum erwerben, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Rechsteiner, Andreas, von Rehetobel, in Reinach BL, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-;
Rechsteiner, Edith, von Rehetobel, in Reinach BL, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-.