Barbara Reber Behnisch
domicilié à Solothurn, de Trub, Madiswil et Solothurn Mandats actifs: Lukas Emch-Stiftung Connecté à: Matthias Steiner, Beat Wolf, Lennart Dohms-Winkel Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Barbara Reber Behnisch" à jour.Vous suivez maintenant "Barbara Reber Behnisch".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Barbara Reber Behnisch" à jour.Vous suivez maintenant "Barbara Reber Behnisch".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Barbara Reber Behnisch
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Barbara Reber Behnisch
Associations religieuses, politiques ou laïques
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Barbara Reber Behnisch
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Barbara Reber Behnisch
Numéro de publication: HR02-1005396504, Registre du commerce Soleure, (241)
Elisabeth Bachtler-Stiftung, in Solothurn, CHE-113.958.462, Stiftung (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2021, Publ. 1005281926).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reber Behnisch, Barbara, von Solothurn, Madiswil und Trub, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4233652, Registre du commerce Soleure, (241)
Elisabeth Bachtler-Stiftung, in Solothurn, CH-241.7.007.102-5, bei Advokaturbureau Reber, Gurzelngasse 12, 4500 Solothurn, Stiftung (Neueintragung).
Zweck:
Unterstützung der Kultur, insbesondere des Theaters in der Stadt Solothurn, Förderung des klassischen Theaters und der Oper sowie Förderung des Zugangs Jugendlicher zum klassischen Theater.
Organisation:
Stiftungsrat von 3 bis 7 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Eingetragene Personen:
Reber, Dr. Markus, von Solothurn und Madiswil, in Solothurn, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Friedli, Johannes, von Seeberg, in Balm bei Messen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reber Behnisch, Barbara, von Solothurn, Madiswil und Trub, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sperisen-Haueter, Marianne, von Derendingen und Aeschlen, in Rüdtligen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sofista Treuhand & Partner AG, in Zuchwil, Revisionsstelle. Die Stiftung besteht gemäss letztwilliger Verfügung vom 20.02.2006 der am 14.08.2006 verstorbenen Elisabeth Anna Maria Magdalena Bachtler, zuletzt wohnhaft gewesen in Bern.
Numéro de publication: 3889542, Registre du commerce Soleure, (241)
Lukas Emch-Stiftung, in Solothurn, CH-260.7.000.165-5, Pianisten und Violonisten durch Gewährung von Stipendien in ihrer künstlerischen Entwicklung und beruflichen Ausbildung zu unterstützen, Stiftung (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2005, S. 11, Publ. 2997316).
Domizil neu:
bei Barbara Reber Behnisch, Gurzelngasse 12, 4500 Solothurn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frauchiger, Urs, von Wyssachen, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reber Behnisch, Barbara, von Solothurn, Madiswil und Trub, in Solothurn, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Reber, Barbara, von Solothurn und Madiswil, in Solothurn];
Schwaller, Dr. Heinrich, von Recherswil, in Riedholz, Revisionsstelle.