Sirus Ramezani
domicilié à Meilen, de Reigoldswil Mandats actifs: McKinsey & Company, Inc., Switzerland Wilmington, succursale de Genève, McKinsey & Company, Inc. Switzerland, Wilmington, Zurich Branch Connecté à: Bertrand Jean-François Lanxade, Felix Maximilian Grünewald, Franck Laizet et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Sirus Ramezani" à jour.Vous suivez maintenant "Sirus Ramezani".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Sirus Ramezani" à jour.Vous suivez maintenant "Sirus Ramezani".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Sirus Ramezani
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Sirus Ramezani
Service concernant conseil aux entreprises
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Sirus Ramezani
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Sirus Ramezani
Numéro de publication: HR02-1005724703, Registre du commerce Zurich, (20)
Vorsorgefonds der McKinsey & Company, Inc. Switzerland, Wilmington, Zurich Branch, in Zürich, CHE-110.220.667, Stiftung (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2022, Publ. 1005597902).
Name neu:
Vorsorgefonds der McKinsey & Company, Inc. Switzerland, Wilmington, Zurich Branch in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 19.01.2023 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thut, Dr. Andreas, von Zürich und Oberentfelden, in Widen, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huber, Marius Felix, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Johansson, Sylvain Thomas, von Winterthur, in Genève, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Matthias, Robin Benjamin, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ramezani, Sirus, von Reigoldswil, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005354050, Registre du commerce Zurich, (20)
WORLDWEBFORUM beecom AG, in Zürich, CHE-272.973.569, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2021, Publ. 1005262365).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jänicke-Kandler, Monika, von Bassersdorf, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ramezani, Sirus, von Reigoldswil, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hediger, Fabian, von Walterswil (BE), in Weiningen (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004450005, Registre du commerce Zurich, (20)
WORLDWEBFORUM beecom AG, in Zürich, CHE-272.973.569, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2018, Publ. 4011059).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jänicke-Kandler, Monika, von Bassersdorf, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mazumder, Sita Monica, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ramezani, Sirus, von Reigoldswil, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.