Igor Raikhelgauz
domicilié à Tallinn, de Estonie Mandats actifs: Magrat Commodities AG Connecté à: Lukas Frank Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Igor Raikhelgauz" à jour.Vous suivez maintenant "Igor Raikhelgauz".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Igor Raikhelgauz" à jour.Vous suivez maintenant "Igor Raikhelgauz".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Igor Raikhelgauz
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Igor Raikhelgauz
Exploitation des autres institutions financières
Exploitation des autres institutions financières
Personnes privées avec le nom Igor Raikhelgauz
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Igor Raikhelgauz
Numéro de publication: HR02-1005855638, Registre du commerce Zoug, (170)
Magrat Commodities AG, in Steinhausen, CHE-112.376.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2022, Publ. 1005629181).
Statutenänderung:
11.08.2023.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Rathausstrasse 14, 6340 Baar.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raikhelgauz, Igor, estnischer Staatsangehöriger, in Tallinn (EE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Steinhausen];
Frank, Lukas, von Turbenthal, in Wil (SG), Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005629181, Registre du commerce Zoug, (170)
Magrat Commodities AG, in Steinhausen, CHE-112.376.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2022, Publ. 1005611888).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raikhelgauz, Igor, estnischer Staatsangehöriger, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug].
Numéro de publication: HR02-1005529122, Registre du commerce Zoug, (170)
Magrat Commodities AG, in Zug, CHE-112.376.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2022, Publ. 1005445382).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tchelnokova, Anna, von Genève, in Genève, Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raikhelgauz, Igor, estnischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Tallinn (EE)].