Montlafi Elnorah Räber
domicilié à Zürich, de Südafrika et Merenschwand Mandats actifs: Vamont GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Montlafi Elnorah Räber" à jour.Vous suivez maintenant "Montlafi Elnorah Räber".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Montlafi Elnorah Räber" à jour.Vous suivez maintenant "Montlafi Elnorah Räber".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Montlafi Elnorah Räber
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Montlafi Elnorah Räber
Autres activités libérales
Autres activités libérales
Personnes privées avec le nom Montlafi Elnorah Räber
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Montlafi Elnorah Räber
Numéro de publication: HR02-1005755681, Registre du commerce Schwyz, (130)
Vamont GmbH, bisher in Baar, CHE-236.192.464, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2023, Publ. 1005748375).
Statutenänderung:
11.05.2023.
Sitz neu:
Feusisberg.
Domizil neu:
Chaltenbodenstrasse 4b, 8834 Schindellegi.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Tierfarm und den Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Rohstoffen, Mineralien und Kunst sowie das Erbringen der damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften und Dritter abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tsotsotso, Vathiswa, südafrikanische Staatsangehörige, in Baar, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Räber, Montlafi Elnorah, von Merenschwand, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: südafrikanische Staatsangehörige, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numéro de publication: HR02-1005690118, Registre du commerce Zoug, (170)
TAU Commodities AG, in Baar, CHE-174.703.000, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2022, Publ. 1005474273).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Räber, Montlafi, von Merenschwand, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005474273, Registre du commerce Zoug, (170)
TAU Commodities AG, in Menzingen, CHE-174.703.000, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 06.05.2022, Publ. 1005467028).
Statutenänderung:
26.04.2022.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Bahnhofpark 5, 6340 Baar. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tsotsotso, Emmanuel, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Räber, Montlafi, von Merenschwand, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.