Aleksandar Radovanovic
domicilié à Courgevaux, de Courtepin Mandats actifs: Bacchus Drinks Sàrl, Raaleks GmbH Connecté à: Tomislav Janzic Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Aleksandar Radovanovic" à jour.Vous suivez maintenant "Aleksandar Radovanovic".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Aleksandar Radovanovic" à jour.Vous suivez maintenant "Aleksandar Radovanovic".
|
|
Aleksandar Radovanovic
domicilié à Hünenberg, de Zürich Mandats actifs: Automatis GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Aleksandar Radovanovic" à jour.Vous suivez maintenant "Aleksandar Radovanovic".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Aleksandar Radovanovic" à jour.Vous suivez maintenant "Aleksandar Radovanovic".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Aleksandar Radovanovic
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Aleksandar Radovanovic
Commerce de produits alimentaires
Commerce de véhicules
Commerce de produits informatiques et de communication
Commerce de produits alimentaires
Commerce de véhicules
Commerce de produits informatiques et de communication
Personnes privées avec le nom Aleksandar Radovanovic
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Aleksandar Radovanovic
Numéro de publication: HR02-1005299735, Registre du commerce Zurich, (20)
Fairinvest, Wickart & Partner, in Stäfa, CHE-108.438.122, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2001, S.3096).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Radovanovic, Aleksandar, von Zürich, in Meilen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wickart, Marco, von Mosnang, in Stäfa, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Embrach];
Erni, Daniel, von Basel, in Stäfa, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004564353, Registre du commerce Zoug, (170)
Automatis GmbH in Liquidation, bisher in Uster, CHE-112.664.288, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2018, Publ. 1004530282).
Statutenänderung:
06.12.2018.
Firma neu:
Automatis GmbH.
Sitz neu:
Hünenberg.
Domizil neu:
Maihofweg 10A, 6331 Hünenberg. Nachdem der gesetzmässige Zustand in Bezug auf das Domizil wiederhergestellt ist, wird die Auflösung der Gesellschaft widerrufen (Art. 153b Abs. 3 HRegV). [bisher: Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 153b HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Radovanovic, Aleksandar, von Zürich, in Hünenberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Liquidator].
Numéro de publication: HR02-1004530282, Registre du commerce Zurich, (20)
Automatis GmbH, in Uster, CHE-112.664.288, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2012, Publ. 6561056).
Firma neu:
Automatis GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 153b HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Radovanovic, Aleksandar, von Zürich, in Hünenberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].