Heidi Elisabeth Raaflaub Solenthaler
domicilié à Saanen, de Saanen et Urnäsch Mandats actifs: CMG Solenthaler & Partner GmbH, Weggenossenschaft Farb - Schwabenried Connecté à: Robert Solenthaler, Walter Müllener, Alexander Roland Zwahlen et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heidi Elisabeth Raaflaub Solenthaler" à jour.Vous suivez maintenant "Heidi Elisabeth Raaflaub Solenthaler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heidi Elisabeth Raaflaub Solenthaler" à jour.Vous suivez maintenant "Heidi Elisabeth Raaflaub Solenthaler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Heidi Elisabeth Raaflaub Solenthaler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Heidi Elisabeth Raaflaub Solenthaler
Achat & vente de biens immobiliers propres
Construction de routes, de voies ferrées et de tunnel
Achat & vente de biens immobiliers propres
Construction de routes, de voies ferrées et de tunnel
Personnes privées avec le nom Heidi Elisabeth Raaflaub Solenthaler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Heidi Elisabeth Raaflaub Solenthaler
Numéro de publication: HR01-1006041122, Registre du commerce Berne, (36)
CMG Solenthaler & Partner GmbH, in Saanen, CHE-298.091.398, c/o Robert Solenthaler, Schwaberiedstrasse 12, 3792 Saanen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.05.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die administrative Verwaltung von Liegenschaften, die Übernahme von Verwaltungsmandaten von Stockwerkeigentümergemeinschaften, Projektmanagement, die Organisation von Events (Event-Management) sowie die Durchführung von Schulungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 17.05.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Solenthaler, Robert, von Urnäsch, in Saanen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Raaflaub Solenthaler, Heidi, von Saanen und Urnäsch, in Saanen, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3432353, Registre du commerce Berne, (36)
Neueret Weggenossenschaft, in Saanen, CHE-109.439.265, Genossenschaft (SHAB Nr. 40 vom 26.02.2016, Publ. 2690139).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raaflaub Solenthaler, Heidi Elisabeth, von Saanen, in Saanen, Mitglied, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Siebenthal Fust, Claudia, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3275703, Registre du commerce Berne, (36)
Weggenossenschaft Farb-Schwabenried, in Saanen, CHE-102.255.936, Genossenschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.1996).
Statutenänderung:
08.12.2016.
Firma neu:
Weggenossenschaft Farb - Schwabenried.
Domizil neu:
c/o Walter von Siebenthal, Hornbergstrasse 1, 3777 Saanenmöser.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: ohne persönliche Haftung].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan neu:
SHAB und Anzeiger von Saanen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen durch schriftliche Mitteilung oder mündlich an der Generalversammlung. [Streichung der Bemerkung betreffend der Zusammensetzung der Verwaltung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriten.] [gestrichen: Verwaltungsrat: 3 - 5 Personen]. Gemäss Erklärung vom 20.12.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raaflaub, Werner, von Saanen, in Saanen, Kassier, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raaflaub Solenthaler, Heidi, von Saanen, in Saanen, Mitglied und Kassierin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwahlen, Alexander, von Saanen, in Saanen, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.