Harisa Pripuzovic
domicilié à Arosa, de Bosnien-Herzegowina Mandats actifs: Harisa GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Harisa Pripuzovic" à jour.Vous suivez maintenant "Harisa Pripuzovic".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Harisa Pripuzovic" à jour.Vous suivez maintenant "Harisa Pripuzovic".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Harisa Pripuzovic
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Harisa Pripuzovic
Exploiter des etablissement de restauration
Exploiter des etablissement de restauration
Personnes privées avec le nom Harisa Pripuzovic
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Harisa Pripuzovic
Numéro de publication: HR02-1004658344, Registre du commerce Grisons, (350)
Sporthotel Tanne GmbH, in Arosa, CHE-330.348.900, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2016, S.0, Publ. 2914621).
Statutenänderung:
18.06.2019.
Firma neu:
Harisa GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Gastwirtschaftsbetrieben;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Nachtrag zum im SHAB Nr. 122 vom 27.06.2016 publizierten TR-Eintrag Nr. 2826 vom 22.06.2016].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diener, Anna Margreth, genannt Annagreth, von Arosa, in Chur, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pripuzovic, Harisa, bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige, in Arosa, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 2914621, Registre du commerce Grisons, (350)
Thomas Casanova GmbH, in Flims, CHE-330.348.900, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 87 vom 04.05.2012, Publ. 6665130).
Statutenänderung:
17.06.2016.
Firma neu:
Sporthotel Tanne GmbH.
Sitz neu:
Arosa.
Domizil neu:
Fatschel, 7028 St. Peter.
Zweck neu:
Die Führung von Hotel- und Gastwirtschaftsbetrieben;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Casanova, Thomas, von Vrin, in Flims, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diener, Anna Margreth, genannt Annagreth, von Arosa, in Chur, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Pripuzovic, Harisa, bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige, in Arosa, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.