Marco Pompeo
domicilié à Puerto Plata, de Arbon Mandats actifs: show + event management Spirig und Pompeo Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marco Pompeo" à jour.Vous suivez maintenant "Marco Pompeo".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marco Pompeo" à jour.Vous suivez maintenant "Marco Pompeo".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Marco Pompeo
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Marco Pompeo
BranchCode_n/a
BranchCode_n/a
Personnes privées avec le nom Marco Pompeo
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Marco Pompeo
Numéro de publication: HR02-1004744913, Registre du commerce Zurich, (20)
Podologie-Fusspflegestudio GmbH, in Winterthur, CHE-100.167.451, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2019, Publ. 1004544941).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pompeo, Karin, von Winterthur, in Neunforn, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Pompeo, Marco Cesare, von Winterthur, in Neunforn, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 2328671, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Carisma GmbH, in Altstätten, CHE-102.933.771, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2011, S. 12, Publ. 6042134).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pompeo, Marco, von Arbon, in Puerto Plata (DO), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gächter, Manfred, von Rüthi SG, in Lienz (Altstätten), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 11'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00].
Numéro de publication: 6042134, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Carisma GmbH, in Altstätten, CH-320.4.047.095-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2008, S. 11, Publ. 4602372).
Statutenänderung:
06.12.2010.
Zweck neu:
Vertrieb von Werbeprodukten, Handel mit Autopflegeprodukten und Produkten aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten sowie sich an Firmen beteiligen.. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 06.12.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pompeo, Marco, von Arbon, in Puerto Plata (DO), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00 [bisher: in Colfosco (IT)];
Gächter, Manfred, von Rüthi SG, in Lienz (Altstätten), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].