Markus Platzgummer
domicilié à Sta. Maria Val Müstair, de Italie Mandats actifs: Landwirtschaftliche Maschinen-Park-Genossenschaft Val Müstair Connecté à: Josef Prenner, Guolf Schorta Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Markus Platzgummer" à jour.Vous suivez maintenant "Markus Platzgummer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Markus Platzgummer" à jour.Vous suivez maintenant "Markus Platzgummer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Markus Platzgummer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Markus Platzgummer
Location de machines et d’autres biens mobiliers
Location de machines et d’autres biens mobiliers
Personnes privées avec le nom Markus Platzgummer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Markus Platzgummer
Numéro de publication: 1348835, Registre du commerce Grisons, (350)
Landwirtschaftliche Maschinen-Park-Genossenschaft Valchava in Liquidation, in Val Müstair, CHE-102.155.795, Genossenschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2011, Publ. 6452678).
Statutenänderung:
16.12.2013.
Firma neu:
Landwirtschaftliche Maschinen-Park-Genossenschaft Val Müstair.
Domizil neu:
c/o Christoph Fliri, Paclera, 7536 Santa Maria Val Müstair.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die Förderung des Ackerbaues in wirtschaftlicher und ganz speziell auch in technischer Hinsicht im Val Müstair.
Dies soll wie folgt geschehen:
Durch den Ankauf, geeigneter landw. Maschinen, die die Arbeit für den einzelnen erleichtern und rationalisieren;
durch Veranstaltung von Kursen und Vorträgen, ackerbaulicher Art um die Produktion des Ackerbaues zu erhöhen;
durch bessere Auslösung der staatlichen Beiträge, zur Förderung des Ackerbaues für den Einzel Betrieb (Anbau & Mahlprämien).
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Persönliche Haftung der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Haftung: Solidarische und unbeschränkte Haftung der Mitglieder. Ohne Nachschusspflicht.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Pflichten: Jedes Mitglied ist verpflichtet, mindestens einen Anteilschein von CHF 100.-- zu übernehmen.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.12.2013 wurde die am 10.11.2011 beschlossene Auflösung widerrufen. [gestrichen: Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.11.2011 aufgelöst.].Gemäss Erklärung vom 07.02.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [gestrichen: Verwaltungsdomizil: c/o Jon Canclini, Orasom 4, 7532 Tschierv].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stupan, Dumeni, von Val Müstair, in Tschierv (Val Müstair), Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Largiadèr, Jon, von Val Müstair, in Santa Maria Val Müstair (Val Müstair), Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fliri, Christoph, von Häggenschwil, in Santa Maria Val Müstair (Val Müstair), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Canclini, Jon, von Val Müstair, in Tschierv (Val Müstair), Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: von Cauco, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Platzgummer, Markus, italienischer Staatsangehöriger, in Santa Maria Val Müstair (Val Müstair), Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.