Natale Pizzi
domicilié à Charrat, de Italien et Martigny Mandats actifs: CIMEN SA, Chez Pepone SA et plus Connecté à: Isabel Maria Cardoso-Pizzi, Enzo Pizzi, Enzo Pizzi et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Natale Pizzi" à jour.Vous suivez maintenant "Natale Pizzi".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Natale Pizzi" à jour.Vous suivez maintenant "Natale Pizzi".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Natale Pizzi
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Natale Pizzi
Exploiter des etablissement de restauration
Exploiter des etablissement de restauration
Personnes privées avec le nom Natale Pizzi
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Natale Pizzi
Numéro de publication: 3801163, Registre du commerce Valais, (621)
Pizzeria des Dranses SA, à Sembrancher, CHE-288.101.865, société anonyme (No. FOSC 134 du 13.07.2017, Publ. 3643607).
Modification des statuts:
20.09.2017.
Nouvelle raison sociale:
CIMEN SA.
Nouveau siège:
Martigny.
Nouvelle adresse:
Place St Michel 6, 1920 Martigny.
Actions:
1'000 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts [précédemment: 100 actions au porteur de CHF 1'000.00].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Porcellana, Marc, de Finhaut, à Vétroz, administrateur, secrétaire, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Pizzi, Enzo, de Martigny, à Charrat, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: citoyen italien et Charrat, président, avec signature individuelle];
Pizzi, Natale, de Charrat, à Charrat, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, sans droit de signature].
Numéro de publication: 2144811, Registre du commerce Valais, (621)
Chez Pepone SA, à Fully, CHE-327.761.777, Rue de la Commune 7, 1926 Fully, société anonyme (nouvelle inscription).
Date des statuts:
15.04.2015.
But:
exploitation de pizzerias et/ou de cafés-restaurants, hébergement de personnes, ainsi qu'importation et exportation de produits alimentaires (cf statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 180'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 180'000.00.
Actions:
1'800 actions au porteur de CHF 100.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou lettre recommandée pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications. Selon déclaration du 15.04.2015, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Pizzi, Enzo, de Charrat, à Charrat, président, avec signature collective à deux;
Pizzi, Natale, de Charrat, à Charrat, administrateur, avec signature collective à deux;
Porcellana, Daniel Philippe, de Finhaut, à Vétroz, administrateur, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 1963049, Registre du commerce Valais, (621)
Pizzeria des Dranses SA, à Sembrancher, CHE-288.101.865, société anonyme (No. FOSC 159 du 17.08.2012, Publ. 6814322).
Inscription ou modification de personne(s):
Pizzi, Enzo, de Charrat et citoyen italien, à Charrat, président, avec signature individuelle [précédemment: à Martigny, président avec signature collective à deux];
Porcellana, Marc, de Finhaut, à Vétroz, administrateur et secrétaire, avec signature individuelle;
Pizzi, Natale, de Charrat, à Charrat, administrateur, sans droit de signature [précédemment: administrateur et secrétaire avec signature collective à deux].