Nadja Piontek
domicilié à Kloten, de Allemagne Mandats actifs: Kai AG Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nadja Piontek" à jour.Vous suivez maintenant "Nadja Piontek".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nadja Piontek" à jour.Vous suivez maintenant "Nadja Piontek".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Nadja Piontek
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Nadja Piontek
Exploitation des autres institutions financières
Exploitation des autres institutions financières
Personnes privées avec le nom Nadja Piontek
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Nadja Piontek
Numéro de publication: HR02-1005745802, Registre du commerce Zurich, (20)
RXX Distribution AG, in Herrliberg, CHE-106.401.378, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2022, Publ. 1005447356).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Duspara, Marijan, von Basel, in Adliswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Piontek, Nadja, deutsche Staatsangehörige, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunke, Kurt, von Wattwil, in Arth, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005290515, Registre du commerce Zurich, (20)
RXX SWISS AG, in Herrliberg, CHE-115.101.024, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2021, Publ. 1005284466).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Piontek, Nadja, deutsche Staatsangehörige, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005214046, Registre du commerce Zurich, (20)
LM Marketing AG, bisher in Muntelier, CHE-106.401.378, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 19.12.2013).
Statutenänderung:
01.06.2021.
Firma neu:
RXX Distribution AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(RXX Distribution Ltd.).
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Talstrasse 20, 8001 Zürich.
Zweck neu:
Marketing, Kommunikation, Sponsoring, PR, Gestaltung, Design, Verkauf von Produkten im Promotions- und Werbebereich, Corporate Fashion, Unternehmensberatung;
Import und Export sowie Gross- und Einzelhandel von Lebensmitteln. Kann sich an Unternehmen beteiligen, für sie Geschäfte vermitteln oder in Namen und für ihre Rechnung abschliessen, in Wirtschafts- und Unternehmensfragen beraten, Finanzierungen in der Schweiz und im Ausland vermitteln und erteilen, Patente und andere immaterielle Rechte erwerben sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Löffel, Martin, von Müntschemier, in Muntelier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piontek, Nadja, deutsche Staatsangehörige, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.