Fabien Laurent Pilloud
domicilié à Châtel-St-Denis, de Châtel-Saint-Denis Mandats actifs: lerobot.ch Sàrl, TPIA Immo Sàrl et plus Connecté à: Marie Ellen Claire Pilloud, Arnaud Vincent Pilloud Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Fabien Laurent Pilloud" à jour.Vous suivez maintenant "Fabien Laurent Pilloud".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Fabien Laurent Pilloud" à jour.Vous suivez maintenant "Fabien Laurent Pilloud".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Fabien Laurent Pilloud
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Fabien Laurent Pilloud
Nettoyage de bâtiments
Achat & vente de biens immobiliers propres
Commerce avec machines
Nettoyage de bâtiments
Achat & vente de biens immobiliers propres
Commerce avec machines
Personnes privées avec le nom Fabien Laurent Pilloud
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Fabien Laurent Pilloud
Numéro de publication: 1437625, Registre du commerce Valais, (621)
SP Racing MX Swissteam Sàrl, précédemment à Lausanne, CHE-114.030.462, société à responsabilité limitée (No. FOSC 15 du 23.01.2008, Publ. 4302924).
Statuts originaires:
08.01.2008.
Modification des statuts:
26.03.2014.
Nouveau siège:
Champéry.
Nouvelle adresse:
La Mourgue 27, 1874 Champéry.
But rectifié:
parrainage, promotion, management et organisation d'événements dans le domaine des sports motorisés, de même que l'importation, l'exportation, la commercialisation et la réparation de tous produits liés aux sports mécaniques (pour but complet cf. statuts).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Pilloud, Fabien, de Châtel-Saint-Denis, à Echarlens, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 100 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Schori, Michel, de Radelfingen, à Villars-Mendraz (Jorat-Menthue), associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associé et président des gérants avec signature collective à deux et avec 100 parts sociales de CHF 100.00].