Dario Picardi
domicilié à Kilchberg, de Italie Mandats actifs: Personalvorsorgestiftung der Hogg Robinson Switzerland Ltd. in Liquidation, Global Business Travel Switzerland AG Connecté à: Ugur Ihsan Aykol, Michael Kälin, Daniel Tischhauser et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dario Picardi" à jour.Vous suivez maintenant "Dario Picardi".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dario Picardi" à jour.Vous suivez maintenant "Dario Picardi".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Dario Picardi
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Dario Picardi
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Agences de voyage et voyagistes
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Agences de voyage et voyagistes
Personnes privées avec le nom Dario Picardi
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Dario Picardi
Numéro de publication: HR02-1005784020, Registre du commerce Zurich, (20)
Personalvorsorgestiftung der Hogg Robinson Switzerland Ltd. in Liquidation, in Zürich, CHE-110.499.021, Stiftung (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2023, Publ. 1005773646).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moreillon, Patrick Alain, von Bex, in Mont-sur-Rolle, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Picardi, Dario, italienischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aykol, Ugur Ihsan, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005773646, Registre du commerce Zurich, (20)
Personalvorsorgestiftung der Hogg Robinson Switzerland Ltd., in Zürich, CHE-110.499.021, Stiftung (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2021, Publ. 1005080465).
Name neu:
Personalvorsorgestiftung der Hogg Robinson Switzerland Ltd. in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 20.04.2023 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moreillon, Patrick Alain, von Bex, in Mont-sur-Rolle, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tischhauser, Daniel, von Grabs, in Merenschwand, Vizepräsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Picardi, Dario, italienischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kälin, Michael, von Einsiedeln, in Obersiggenthal, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004787441, Registre du commerce Zurich, (20)
Hogg Robinson Switzerland Ltd., in Zürich, CHE-106.848.093, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2019, Publ. 1004752184).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Picardi, Dario, italienischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien.