Daniel Philippson
domicilié à Basel, de Eschlikon Mandats actifs: designersfactory ag Connecté à: Natalie Simone Kiefer Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniel Philippson" à jour.Vous suivez maintenant "Daniel Philippson".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniel Philippson" à jour.Vous suivez maintenant "Daniel Philippson".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Daniel Philippson
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Daniel Philippson
Ateliers de design, de graphisme et de bijoux
Ateliers de design, de graphisme et de bijoux
Personnes privées avec le nom Daniel Philippson
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Daniel Philippson
Numéro de publication: 4363341, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Schaffner & Conzelmann AG, in Basel, CHE-106.386.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2018, Publ. 4119913).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iellamo, Nadja, von Arth, in Binningen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Philippson, Daniel, von Eschlikon, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1697823, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
m.a.d. - marketing, advertising & design AG, in Basel, CHE-105.712.692, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2014, Publ. 1611863).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Philippson, Daniel, von Eschlikon, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6064378, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
m.a.d. - marketing, advertising & design AG, in Basel, CH-270.3.012.712-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2009, S. 8, Publ. 5397658).
Statutenänderung:
28.02.2011.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Beratung und Erbringung von weiteren Dienstleistungen im Bereich der strategischen, operativen und kreativen Markenidentitätsgestaltung, insbesondere die Konzeption, Entwicklung und Realisierung von Unternehmens- und Markenstrategien, Erscheinungsbildern und Markenführungsinstrumenten für Unternehmungen, Dienstleistungen und Produkte sowie von Corporate Design-Programmen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte aller Art halten, verwalten und vertreiben. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, belasten und verkaufen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmungen erwerben und sich an solchen beteiligen sowie alle Geschäfte durchführen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 28.02.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei Treuhand- & Revisions AG (CH-270.3.002.157-1), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jöri, Pascal, von Nebikon, in Oberwil BL, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Philippson, Daniel, von Eschlikon, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staub-Banderob, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].