Domenic Philipp
domicilié à Waltenschwil, de Trun Mandats actifs: iStrom AG, IBW Installationen AG et plus Connecté à: Thomas Dinkel, Stefan Kästli, Wolfgang Günther Gustav Tron et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Domenic Philipp" à jour.Vous suivez maintenant "Domenic Philipp".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Domenic Philipp" à jour.Vous suivez maintenant "Domenic Philipp".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Domenic Philipp
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Domenic Philipp
Production et approvisionnement en électricité
Autres travaux de construction
Production et approvisionnement en électricité
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Domenic Philipp
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Domenic Philipp
Numéro de publication: HR02-1004893896, Registre du commerce Argovie, (400)
iStrom AG, in Wohlen (AG), CHE-284.266.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2019, Publ. 1004659145).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Renggli, Mauro, von Flühli, in Oberwil BL, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dinkel, Thomas, von Zürich, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zurfluh, Urs Ernst, von Meilen, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Philipp, Domenic, von Trun, in Waltenschwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5445946, Registre du commerce Argovie, (400)
Seiler AG Fischbach, in Fischbach-Göslikon, CH-400.3.002.574-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2009, S. 2, Publ. 5028926).
Statutenänderung:
17.12.2009.
Firma neu:
IBW Installationen AG.
Sitz neu:
Wohlen AG.
Domizil neu:
Steingasse 31, 5610 Wohlen AG.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Elektroinstallationen, Solartechnik, Telekommunikation, Gebäudeleitsysteme, EDV-Netzwerke und Sicherheitsanlagen sowie Ausführung aller damit verbundenen Tätigkeiten;
kann sich bei anderen Unternehmen beteiligen, Grundstücke und Immobilien erwerben, verwalten und veräussern sowie Zweigniederlassungen errichten.
Aktien neu:
50 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sachübernahme: Aktiven und Passiven von je CHF 172'273.45 der Einzelunternehmen 'Eduard Seiler, Elektr. Unternehmungen Fischbach/Aarg.', in Fischbach-Göslikon, gemäss Bilanz per 01.01.1977 (II 193).].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch aufgeführten Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Philipp, Domenic, von Trun, in Waltenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5028926, Registre du commerce Argovie, (400)
Seiler AG Fischbach, in Fischbach-Göslikon, CH-400.3.002.574-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2008, S. 2, Publ. 4333082).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Exacta Wirtschaftsberatungs- und Revisions AG, in Wohlen AG, Revisionsstelle;
Philipp, Domenic, von Trun, in Waltenschwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaffner, Daniel, von Reichenbach im Kandertal, in Oberentfelden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO Visura (CH-400.9.002.498-5), in Aarau, Revisionsstelle;
Wüst, Marc, von Lupfig, in Seon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Wüest, Marc].