Daniel Pfeuti
domicilié à Muri b. Bern, de Schwarzenburg Mandats actifs: ZULU Aviation AG Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniel Pfeuti" à jour.Vous suivez maintenant "Daniel Pfeuti".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniel Pfeuti" à jour.Vous suivez maintenant "Daniel Pfeuti".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Daniel Pfeuti
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Daniel Pfeuti
Autres services de transport
Autres services de transport
Personnes privées avec le nom Daniel Pfeuti
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Daniel Pfeuti
Numéro de publication: HR02-1006112739, Registre du commerce Schwyz, (130)
ZULU Aviation AG, in Wollerau, CHE-361.763.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2021, Publ. 1005284712).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogt, Hugo, von Wangen (SZ), in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfeuti, Daniel, von Schwarzenburg, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Pfyn, Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005284712, Registre du commerce Schwyz, (130)
ZULU Aviation AG, in Wollerau, CHE-361.763.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2021, Publ. 1005215940).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfeuti, Daniel, von Schwarzenburg, in Pfyn, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005215940, Registre du commerce Schwyz, (130)
ZULU Aviation AG, bisher in Opfikon, CHE-361.763.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2020, Publ. 1004956076).
Statutenänderung:
28.05.2021.
Sitz neu:
Wollerau.
Domizil neu:
Felsenstrasse 62, 8832 Wollerau.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen in der Aviatikbranche, insbesondere die Beratung und Betreuung bei der Umsetzung der nationalen und internationalen Gesetzgebung, sowie die Planung, Entwicklung, Installierung, Vertrieb von und Handel mit Soft- und Hardware sowie die damit verbundene Beratung. Die Gesellschaft kann Patente und Lizenzen erwerben und verkaufen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hollinger, Felix Albert, von Zürich, in Männedorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Pfeuti, Daniel, von Schwarzenburg, in Pfyn, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Pfeuti-Colmenares Castro, Patricia del Rosario, von Schwarzenburg, in Pfyn, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogt, Hugo, von Wangen (SZ), in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.