Rolf Peterhans
domicilié à Zürich, de Fislisbach Mandats actifs: Rolf Peterhans Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rolf Peterhans" à jour.Vous suivez maintenant "Rolf Peterhans".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rolf Peterhans" à jour.Vous suivez maintenant "Rolf Peterhans".
|
|
Rolf Peterhans
domicilié à Fislisbach, de Fislisbach Mandats actifs: H. Peterhans AG Connecté à: Arthur Peterhans Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rolf Peterhans" à jour.Vous suivez maintenant "Rolf Peterhans".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rolf Peterhans" à jour.Vous suivez maintenant "Rolf Peterhans".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Rolf Peterhans
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Rolf Peterhans
Service concernant conseil aux entreprises
Achat & vente de biens immobiliers propres
Service concernant conseil aux entreprises
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Rolf Peterhans
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Rolf Peterhans
Numéro de publication: 2296855, Registre du commerce Zurich, (20)
Easyfit Zürich AG, in Zürich, CHE-100.580.472, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 14.12.2012, Publ. 6975394).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Betschart, Michael, von Muotathal, in Bergdietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Peterhans, Rolf, von Fislisbach, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wendt, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Pfäffikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lang, Marco, von Olten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küttner, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Lindau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1564917, Registre du commerce Uri, (120)
Swiss Shukokai Karate, bisher in Zürich, CHE-103.841.060, Verein (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2009, S. 34, Publ. 5388548).
Gründungsstatuten:
20.11.1994.
Statutenänderung:
14.02.2014.
Name neu:
Swiss Shukokai Karate (SSK).
Sitz neu:
Altdorf UR.
Domizil neu:
Rütteli, 6460 Altdorf UR.
Zweck neu:
Der Verein SSK bezweckt Pflege und Förderung des Karate im Allgemeinen sowie des von ihm praktizierten Karatestiles im Besonderen..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peterhans, Rolf, von Zürich, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Truttmann, Karl, von Seelisberg, in Altdorf UR, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schwyz, Vizepräsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Glarner Ray, Peter, von Schänis, in Frauenfeld, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 7213396, Registre du commerce Zurich, (20)
Mc Fit AG, in Zürich, CH-020.3.008.013-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2013, Publ. 7053072).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peterhans, Rolf Beat, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.