Andreas Pesendorfer
domicilié à Weerberg, de Autriche Mandats actifs: Prime Force Group Int. AG Connecté à: Marc Haarmeier, Katia Lorenzo, Thomas Pesendorfer et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andreas Pesendorfer" à jour.Vous suivez maintenant "Andreas Pesendorfer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andreas Pesendorfer" à jour.Vous suivez maintenant "Andreas Pesendorfer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Andreas Pesendorfer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Andreas Pesendorfer
Service concernant conseil aux entreprises
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Andreas Pesendorfer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Andreas Pesendorfer
Numéro de publication: HR02-1005991168, Registre du commerce Lucerne, (100)
Prime Force Group Int. AG, in Sursee, CHE-162.388.133, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2021, Publ. 1005221599).
Statutenänderung:
11.03.2024.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gröger, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Sursee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haarmeiner, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Höhenkirchen-Siegertsbrunn (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lorenzo, Katia, von Altishofen, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Pesendorfer, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Weerberg (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Salzburg (AT)].
Numéro de publication: 3227041, Registre du commerce Lucerne, (100)
Prime Force Group GmbH, in Luzern, CHE-321.991.563, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2014, Publ. 1694747).
Statutenänderung:
07.12.2016.
Sitz neu:
Sursee.
Domizil neu:
Josef-Müller-Weg 6, 6210 Sursee.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kurschat, Jens Hans Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pesendorfer, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Henndorf am Wallersee (AT), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Pesendorfer, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Salzburg (AT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Weiner, Boris, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Gröger, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Sursee, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 3224101, Registre du commerce Lucerne, (100)
Prime Force Group Int. AG, in Sursee, CHE-162.388.133, Josef-Müller-Weg 6, 6210 Sursee, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
07.12.2016.
Zweck:
Betrieb eines Unternehmensberatungs- & Dienstleistungsunternehmens in den Bereichen Projektmanagement, Krisenmanagement, Projekt-Sanierungen, Organisationsberatung und Qualitäts-Managements sowie Erbringung von IT Dienstleistungen;
kann zudem Arbeitsvermittlung und Personalverleih betreiben;
zur Verfügung Stellung von zentralen Dienstleistungen für Ihre Franchisenehmer;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen;
Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich (insbesondere auch per E-Mail oder per Fax).
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 07.12.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Gröger, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Sursee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Pesendorfer, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Henndorf am Wallersee (AT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Pesendorfer, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Salzburg (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weiner, Boris, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.