Vincenzo Pernice
domicilié à Gordola, de St. Niklaus Mandats actifs: Pernice Gastro GmbH Connecté à: Franziska Pernice-Pollinger Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Vincenzo Pernice" à jour.Vous suivez maintenant "Vincenzo Pernice".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Vincenzo Pernice" à jour.Vous suivez maintenant "Vincenzo Pernice".
|
|
Vincenzo Pernice
domicilié à Brig, de St. Niklaus Mandats actifs: Restaurant Commerce, Pernice Vincenzo Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Vincenzo Pernice" à jour.Vous suivez maintenant "Vincenzo Pernice".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Vincenzo Pernice" à jour.Vous suivez maintenant "Vincenzo Pernice".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Vincenzo Pernice
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Vincenzo Pernice
Exploiter des etablissement de restauration
Exploiter des etablissement de restauration
Personnes privées avec le nom Vincenzo Pernice
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Vincenzo Pernice
Numéro de publication: 3447887, Registre du commerce Valais, (600)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 61 vom 28.03.2017, S. 0, publizierten TR-Eintrages Nr. 336 vom 23.03.2017 Pernice Gastro GmbH, in Brig-Glis, CHE-370.371.650, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2017, Publ. 3430773).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pernice, Vincenzo, von St. Niklaus, in Gordola, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [nicht: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 7174054, Registre du commerce Valais, (600)
Pernice Gastro GmbH, in Brig-Glis, CH-600.4.015.363-5, Matzenweg 3, 3900 Brig, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.04.2013.
Zweck:
Betrieb von Gastrounternehmungen aller Art sowie Import und Export von Materialien aller Art im Gastrobereich. Kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen..
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 25.04.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Pernice, Vincenzo, von St. Niklaus, in Gordola, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Pernice-Pollinger, Franziska, von St. Niklaus, in Gordola, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Ismaili, Sahit, kosovarischer Staatsangehöriger, in Naters, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5362770, Registre du commerce Valais, (600)
Restaurant Waldhaus, Russo & Pernice, in Zermatt, CH-600.2.013.191-2, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2007, S. 16, Publ. 4190444).
Rechtsform neu:
Einzelunternehmen.
Firma neu:
Restaurant Waldhaus, Russo Francesco. Die Gesellschaft hat sich infolge Ausscheidens des Gesellschafters Pernice Vincenzo aufgelöst. Die Firma ist erloschen. Der Gesellschafter Russo Francesco führt im Sinne von Art. 579 OR das Geschäft als Einzelunternehmen fort.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pernice, Vincenzo, von St. Niklaus, in Brig-Glis, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Russo, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Zermatt, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter].