Daniel Roger Pellouchoud
domicilié à Martigny, de Orsières Mandats actifs: Sattis Energie Sàrl, Estrella Events Sàrl en liquidation et plus Connecté à: Saïda Bamou Meunier, Axel Frasseren, Mario Conversano et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniel Roger Pellouchoud" à jour.Vous suivez maintenant "Daniel Roger Pellouchoud".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniel Roger Pellouchoud" à jour.Vous suivez maintenant "Daniel Roger Pellouchoud".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Daniel Roger Pellouchoud
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Daniel Roger Pellouchoud
Autres travaux de construction
Associations religieuses, politiques ou laïques
Autres services de spectacles et d’activités récréatives
Production des comestibles
Services de publicité
Achat & vente de biens immobiliers propres
Autres commerces avec des biens divers
Services sportifs
Recycling
Autres travaux de construction
Associations religieuses, politiques ou laïques
Autres services de spectacles et d’activités récréatives
Production des comestibles
Services de publicité
Achat & vente de biens immobiliers propres
Autres commerces avec des biens divers
Services sportifs
Recycling
Personnes privées avec le nom Daniel Roger Pellouchoud
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Daniel Roger Pellouchoud
Numéro de publication: HR02-1005988317, Registre du commerce Valais, (621)
Candela & Co Sàrl, à Martigny, CHE-115.209.153, société à responsabilité limitée (No. FOSC 135 du 14.07.2023, Publ. 1005796234).
Modification des statuts:
21.02.2024.
Nouvelle raison sociale:
Estrella Events Sàrl.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bamou Meunier, Saïda, de Martigny, à Villeneuve (VD), associée et gérante, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 200.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Pellouchoud, Daniel, de Orsières, à Martigny, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 200.00 [précédemment: président des gérants, avec signature individuelle, sans part sociale].
Numéro de publication: HR02-1005878970, Registre du commerce Valais, (621)
ValoWorld Operations Sàrl, à Martigny, CHE-115.291.232, société à responsabilité limitée (No. FOSC 139 du 22.07.2019, Publ. 1004681492).
Inscription ou modification de personne(s):
Pellouchoud, Daniel, de Orsières, à Martigny, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 68 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 200 parts sociales de CHF 100.00];
Iacono, Marc, citoyen français, à Aubagne (FR), associé, sans droit de signature, pour 66 parts sociales de CHF 100.00;
Liautaud, Jean-Marc, citoyen français, à Reillanne (FR), associé, sans droit de signature, pour 66 parts sociales de CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005796234, Registre du commerce Valais, (621)
Candela & Co Sàrl, précédemment à Villeneuve (VD), CHE-115.209.153, société à responsabilité limitée (No. FOSC 85 du 03.05.2022, Publ. 1005464028).
Modification des statuts:
16.06.2023.
Nouveau siège:
Martigny.
Nouvelle adresse:
Rue de l'Ancienne Pointe 16, 1920 Martigny.
Autre adresse:
Case postale 775, 1920 Martigny. Statuts modifiés sur des points non soumis à publication.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bamou, Sonia, citoyenne française, à Ollon, associée, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 200.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Bamou Meunier, Saïda, de Martigny, à Villeneuve (VD), associée et gérante, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 200.00 [précédemment: pour 90 parts sociales de CHF 200.00];
Pellouchoud, Daniel, de Orsières, à Martigny, président des gérants, avec signature individuelle.