Miroslav Patak
domicilié à Sumiswald, de Thun Mandats actifs: Daduck Handels AG, AEK Consulting AG et plus Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Miroslav Patak" à jour.Vous suivez maintenant "Miroslav Patak".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Miroslav Patak" à jour.Vous suivez maintenant "Miroslav Patak".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Miroslav Patak
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Miroslav Patak
Achat & vente de biens immobiliers propres
Services pour les assurances et des caisses de retraite
Construction de bâtiments
Achat & vente de biens immobiliers propres
Services pour les assurances et des caisses de retraite
Construction de bâtiments
Personnes privées avec le nom Miroslav Patak
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Miroslav Patak
Numéro de publication: HR02-1005348355, Registre du commerce Berne, (36)
AEK Consulting AG, in Ferenbalm, CHE-102.175.266, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 01.10.2021, Publ. 1005302791).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Patak, Miroslav, von Thun, in Sumiswald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3122997, Registre du commerce Berne, (36)
Bären Bremgarten GmbH, in Bremgarten bei Bern, CHE-470.080.532, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2011, Publ. 6011030).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ebib, Iljjazi, mazedonischer Staatsangehöriger, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Patak, Miroslav, von Thun, in Steffisburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 1835125, Registre du commerce Berne, (36)
Adriano Valente SA, bisher in Lausanne, CHE-116.307.870, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2014, Publ. 1600499).
Gründungsstatuten:
17.11.2010.
Statutenänderung:
31.10.2014.
Firma neu:
KHSA Watch AG.
Sitz neu:
Ostermundigen.
Domizil neu:
Alpenstrasse 1, 3072 Ostermundigen.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Studium, die Planung, Entwicklung, Fabrikation, Promotion, der Vertrieb und Verkauf von allen Artikeln der Uhrmacherei, der Schmucksparte, des Uhrendesigns und aller damit zusammenhängender Aktivitäten sowie der Import und Export von Personenfahrzeugen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, verwalten, überbauen und veräussern oder sich daran beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Massnahmen treffen, Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu erreichen, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Valente, Adriano, von Biel/Bienne, in Lausanne, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Patak, Miroslav, von Thun, in Amsoldingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.