Giuseppe Papotto
domicilié à Echichens, de Le Mont-sur-Lausanne Mandats actifs: SWISSCOW SA, SVR Vins SA et plus Connecté à: Pascal Meyer, Jay Gaetano Gauer, Adrien Charles Armando de Meyer et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Giuseppe Papotto" à jour.Vous suivez maintenant "Giuseppe Papotto".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Giuseppe Papotto" à jour.Vous suivez maintenant "Giuseppe Papotto".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Giuseppe Papotto
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Giuseppe Papotto
Commerce de produits alimentaires
Exploiter des etablissement de restauration
Commerce de produits alimentaires
Exploiter des etablissement de restauration
Personnes privées avec le nom Giuseppe Papotto
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Giuseppe Papotto
Numéro de publication: 4060481, Registre du commerce Zurich, (20)
Cibo & Design SA, bisher in Ascona, CHE-349.649.829, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 01.06.2017, Publ. 3555947).
Statutenänderung:
29.01.2018.
Firma neu:
VANINI SWISS CHOCOLATE Zürich AG.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Löwenstrasse 31 - 35, 8001 Zürich.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben von Restaurants, Bars und Take-Away- Geschäften, die Herstellung von Schokoladeartikeln, Confiserie und Backwaren, sowie der Handel mit Lebensmitteln aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder e-mail an die Aktionäre, sofern deren Adressen bekannt sind, andernfalls durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Gemäss Erklärung vom 02.06.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Con dichiarazione del 02.06.2015 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Papotto, Giuseppe, von Le Mont-sur-Lausanne, in Pully, vice-presidente, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Vecchi, Daniele Renzo, von Savosa, in Porza, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2716001, Registre du commerce Tessin, (501)
Arnaboldi vini SA, in Losone, CHE-460.851.558, Via Locarno 9, 6616 Losone, società anonima (nuova iscrizione).
Data dello statuto:
02.03.2016.
Scopo:
La produzione e la vendita di vini e distillati, consulenze in ambito enologico, degustazioni e organizzazioni di eventi. La società può eseguire tutte le operazioni direttamente o indirettamente correlate allo scopo sociale, come pure acquisire partecipazioni in altre società del settore. La società può aprire succursali in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero.
Capitale azionario:
CHF 100'000.00.
Capitale azionario liberato:
CHF 100'000.00.
Azioni:
100 azioni nominative da CHF 1'000.00.
Organo di pubblicazione:
FUSC. Le comunicazioni della società agli azionisti, avvengono per posta, e-mail o telefax.
Limitazione della trasferibilità:
La trasferibilità della azioni nominative è limitata dallo statuto. Con dichiarazione del 02.03.2016 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Persone iscritte:
Arnaboldi Beyeler, Giada Francesca, da Ascona, in Losone, presidente, con firma individuale;
Papotto, Giuseppe, da Le Mont-sur-Lausanne, in Pully, membro, con firma individuale;
Beyeler, Marcel, da Schwarzenburg, in Losone, segretario, senza diritto di firma.
Numéro de publication: 2192063, Registre du commerce Tessin, (501)
Cibo & Design SA, in Ascona, CHE-349.649.829, Via B. Papio 1, 6612 Ascona, società anonima (nuova iscrizione).
Data dello statuto:
02.06.2015.
Scopo:
La gestione di ristoranti, bar ed esercizi pubblici di ogni genere. La società può aprire succursali e filiali in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero. La società può acquistare, possedere e vendere beni immobili. La società può inoltre esercitare tutte le attività commerciali, finanziarie o di altor genere che siano in relazione con lo scopo della società.
Capitale azionario:
CHF 100'000.00.
Capitale azionario liberato:
CHF 100'000.00.
Azioni:
100 azioni al portatore da CHF 1'000.00.
Organo di pubblicazione:
FUSC. Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono per lettera o per email. Con dichiarazione del 02.06.2015 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Persone iscritte:
Biondi, Giovanni, cittadino italiano, in Feusisberg, presidente, con firma individuale;
Papotto, Giuseppe, da Le Mont-sur-Lausanne, in Pully, vice-presidente, con firma individuale;
Bader, Fritz, da Solothurn, in Etziken, membro, con firma individuale.