Fabian Gaudenz Page
domicilié à Bern, de Bern Mandats actifs: Tegonal Genossenschaft, Aare Guru GmbH Connecté à: Alwin Egger, Mike Toggweiler, Mikel Cordovilla Mesonero et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Fabian Gaudenz Page" à jour.Vous suivez maintenant "Fabian Gaudenz Page".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Fabian Gaudenz Page" à jour.Vous suivez maintenant "Fabian Gaudenz Page".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Fabian Gaudenz Page
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Fabian Gaudenz Page
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Fabian Gaudenz Page
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Fabian Gaudenz Page
Numéro de publication: HR02-1005642363, Registre du commerce Berne, (36)
Aare Guru GmbH, in Bern, CHE-206.440.781, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2021, Publ. 1005079219).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumbühl, Sebastian Laurin, von Oberdorf (NW), in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehnherr, Reto, von Spiez, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Allenbach, Kaspar Dimitri, von Adelboden, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Page, Fabian Gaudenz, von Bern, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Studer, Christian, von Visperterminen, in Ostermundigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005506119, Registre du commerce Berne, (36)
Tegonal GmbH, in Bern, CHE-112.114.467, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 112 vom 12.06.2020, Publ. 1004909243).
Statutenänderung:
16.06.2022.
Umwandlung:
Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 16.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021 mit Aktiven von CHF 801'023.96 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 301'892.90 in eine Genossenschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten je einen Anteilschein der Genossenschaft zu CHF 4'000.00.
Firma neu:
Tegonal Genossenschaft.
Rechtsform neu:
Genossenschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Dienstleistungsunternehmens in gemeinsamer Selbsthilfe im Bereich Information Technology (IT). Sie bezweckt die Erstellung und den Vertrieb von Softwareprodukten sowie die Beratung und Führung in Softwareprojekten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Anteilscheine neu:
Anteilscheine zu CHF 4'000.00.
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen sind den im Anteilbuch eingetragenen Genossenschafterinnen und Genossenschaftern schriftlich oder mit elektronischer Post zuzustellen. Gemäss Erklärung vom 28.05.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 28.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.]. [gestrichen: Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder mit elektronischer Post.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Toggweiler, Mike, von Opfikon, in Wünnewil (Wünnewil-Flamatt), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cordovilla Mesonero, Mikel, spanischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Spiegel b. Bern (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Egger, Alwin, von Utzenstorf, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Page, Fabian Gaudenz, von Bern, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Portmann, Darius Victor, von Schüpfheim, in Lanzenhäusern (Schwarzenburg), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rawyler, Thomas Daniel, von Brügg, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stoll, Robert Peter Immanuel, von Wilchingen, in Tentlingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Fribourg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR01-1005079219, Registre du commerce Berne, (36)
Aare Guru GmbH, in Bern, CHE-206.440.781, Spelterinistrasse 3, 3006 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.01.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Vermarktung und Bereitstellung von digitalen Dienstleistungen und Plattformen, insbesondere für Freizeitaktivitäten, sowie den Handel von Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 27.12.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lehnherr, Reto, von Spiez, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Allenbach, Kaspar Dimitri, von Adelboden, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Page, Fabian Gaudenz, von Bern, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Studer, Christian, von Visperterminen, in Ostermundigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zumbühl, Sebastian Laurin, von Oberdorf (NW), in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.