Eric Otter
domicilié à Kriens, de Pays-Bas Mandats actifs: E.O. Consulting GmbH Connecté à: Caroline Otter-Untersee Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Eric Otter" à jour.Vous suivez maintenant "Eric Otter".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Eric Otter" à jour.Vous suivez maintenant "Eric Otter".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Eric Otter
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Eric Otter
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Eric Otter
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Eric Otter
Numéro de publication: 2516391, Registre du commerce Lucerne, (100)
E.O. Consulting GmbH, bisher in Zug, CHE-113.812.976, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2008, S. 19, Publ. 4389478).
Gründungsstatuten:
05.09.2007.
Statutenänderung:
19.11.2015.
Sitz neu:
Kriens.
Domizil neu:
Bergstrasse 50b, 6010 Kriens. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Otter, Eric, niederländischer Staatsangehöriger, in Kriens, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4201302, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
TDS MultiVision AG, in St. Gallen, CH-320.3.037.494-6, Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von EDV-Dienstleistungen aller Art usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2007, S. 10, Publ. 4054894).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mosimann, Heinz, von Lauperswil, in Studen, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Otter, Eric, niederländischer Staatsangehöriger, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Höinghaus, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Oberwil-Lieli, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dr. Müller, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Zimmern o.R. (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Bloch, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Schliengen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 4116074, Registre du commerce Zoug, (170)
E.O. Consulting GmbH, in Zug, CH-170.4.007.468-2, Hertizentrum 14, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
05.09.2007.
Zweck:
IT-Beratung und Dienstleistungen, Unternehmensberatung, Geschäftsprozessberatung und -optimierung sowie alle damit verbundenen Tätigkeiten;
kann Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Otter, Eric, niederländischer Staatsangehöriger, in Kriens, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.00;
Otter-Untersee, Caroline, von Waldkirch, in Kriens, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.00.