Jan Frederik Oldenhuizing
domicilié à Cannes la Bocca, de Pays-Bas Mandats actifs: The Anglo Swiss Land and Building company Limited Connecté à: Olga Bingisser Schmid, Daniela Goldstein Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jan Frederik Oldenhuizing" à jour.Vous suivez maintenant "Jan Frederik Oldenhuizing".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jan Frederik Oldenhuizing" à jour.Vous suivez maintenant "Jan Frederik Oldenhuizing".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Jan Frederik Oldenhuizing
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Jan Frederik Oldenhuizing
Exploiter des Hôtels, auberges et pensions
Exploiter des Hôtels, auberges et pensions
Personnes privées avec le nom Jan Frederik Oldenhuizing
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Jan Frederik Oldenhuizing
Numéro de publication: HR02-1004535508, Registre du commerce Berne, (36)
The Anglo Swiss Land and Building Company Limited, bisher in Zug, CHE-103.306.453, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2017, Publ. 3366329).
Statutenänderung:
19.12.2018.
Sitz neu:
Köniz.
Domizil neu:
c/o RZ TREUHAND Pascal Chevalier, Schwarzenburgstrasse 261, 3098 Köniz.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Fremdenverkehrs mittels Pensions-, Hotel-, Restaurations- und/oder Ferienwohnungsbetriebs sowie das Anbieten von Freizeitaktivitäten und -ausbildungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben, überbauen, verkaufen, vermieten und verwalten. Die Gesellschaft kann hierfür alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich. Gemäss Erklärung vom 19.12.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michael, Cristina, von Arosa, in Winterthur, Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Cofes Audit SA (CH-660-2704007-0), in Genève, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oldenhuizing, Jan Frederik, niederländischer Staatsangehöriger, in Cannes la Bocca (FR), Delegierter und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Goldstein, Daniela, deutsche Staatsangehörige, in Cannes la Bocca (FR), Präsidentin des Verwaltungsrates, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bingisser Schmid, Olga, von Einsiedeln, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3081835, Registre du commerce Berne, (36)
S.C.U.B.A. AG in Liquidation, in Köniz, CHE-190.838.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2016, Publ. 3074947).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oldenhuizing, Jan Frederik, niederländischer Staatsangehöriger, in Cannes la Bocca (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2506089, Registre du commerce Berne, (36)
S.C.U.B.A. AG, in Steffisburg, CHE-190.838.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 23.02.2015, Publ. 2004353).
Statutenänderung:
19.11.2015.
Sitz neu:
Köniz.
Domizil neu:
c/o RZ TREUHAND Pascal Chevalier, Schwarzenburgstrasse 261, 3098 Köniz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hermse, Patrick Joszef Henricus, niederländischer Staatsangehöriger, in Erpeldange (LU), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Stefan, von Sumiswald, in Oberdiessbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stauffer, Paul, von Eggiwil, in Bäriswil BE (Bäriswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oldenhuizing, Jan Frederik, niederländischer Staatsangehöriger, in Cannes la Bocca (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].