Ali-Can Okyay
domicilié à Baar, de Lungern Mandats actifs: Decentia Wealth AG, YOO Capital GmbH Connecté à: Nicola Giacomo Tamò Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ali-Can Okyay" à jour.Vous suivez maintenant "Ali-Can Okyay".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ali-Can Okyay" à jour.Vous suivez maintenant "Ali-Can Okyay".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Ali-Can Okyay
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Ali-Can Okyay
Gestion de fonds
Service concernant conseil aux entreprises
Gestion de fonds
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Ali-Can Okyay
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Ali-Can Okyay
Numéro de publication: HR02-1005589218, Registre du commerce Zoug, (170)
Decentia Wealth AG, in Zug, CHE-361.548.642, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2020, Publ. 1004906005).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dzialowy, Daniel, von Zürich, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Okyay, Ali-Can, von Lungern, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift];
Tamò, Nicola Giacomo, von Verzasca, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niradorn, Aran, von Dättlikon, in Aesch (ZH), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004906005, Registre du commerce Zoug, (170)
Decentia Wealth AG, in Zug, CHE-361.548.642, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2017, Publ. 3337317).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dzialowy, Daniel, von Zürich, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Fällanden];
Okyay, Ali-Can, von Lungern, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Fällanden].
Numéro de publication: HR02-1004693942, Registre du commerce Zoug, (170)
SCM Shopping Center Management GmbH, in Zug, CHE-147.346.877, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2017, Publ. 3424481).
Statutenänderung:
31.07.2019.
Firma neu:
YOO Capital GmbH.
Domizil neu:
Bahnhofplatz, 6300 Zug.
Zweck neu:
Erbringung von Beratung von Unternehmen im Bereich Unternehmensführung und -beratung sowie Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Urs, von Zürich und Mels, in Geroldswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Okyay, Ali-Can, von Lungern, in Baar, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.