Markus Oklé
domicilié à Winterthur, de Winterthur Mandats actifs: City-Vereinigung Junge Altstadt Genossenschaft, Strickers GmbH et plus Connecté à: Sara Marita Lüchinger Horat, Bárbara Dias Paiva, Shkëlqim Hyseni et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Markus Oklé" à jour.Vous suivez maintenant "Markus Oklé".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Markus Oklé" à jour.Vous suivez maintenant "Markus Oklé".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Markus Oklé
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Markus Oklé
Associations religieuses, politiques ou laïques
Exploiter des etablissement de restauration
Services de secrétariat et rédactionnels
Associations religieuses, politiques ou laïques
Exploiter des etablissement de restauration
Services de secrétariat et rédactionnels
Personnes privées avec le nom Markus Oklé
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Markus Oklé
Numéro de publication: HR02-1005306945, Registre du commerce Zurich, (20)
City-Vereinigung JUNGE ALTSTADT Genossenschaft, in Winterthur, CHE-107.164.577, Genossenschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2021, Publ. 1005281568).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischof, Martin, von Eggersriet, in Illnau-Effretikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oklé, Markus, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Traber, René, von Amlikon-Bissegg, in Pfyn, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wagner, Giuseppina, genannt Pina, von Buchholterberg, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Engeler, Sandro, von Ellikon an der Thur, in Cham, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fatzer, Karl, von Romanshorn, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gmür, Enrst, von Amden, in Frauenfeld, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Markus, von Boswil, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 5445340, Registre du commerce Zurich, (20)
Gastroculture GmbH, in Winterthur, CH-020.4.022.898-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2006, S. 21, Publ. 3648702).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieri, Rudolf, von Winterthur, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geiser, Kaspar, von Langenthal, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Geiser, Rahel, von Langenthal, in Winterthur, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher:Filipponi, Rahel, von Winterthur];
Oklé, Christian, von Winterthur, in Seuzach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher:in Wetzikon ZH];
Oklé, Markus, von Winterthur, in Winterthur, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
auditpoint ag revisionsgesellschaft (CH-020.3.033.724-2), in Dübendorf, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3781192, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Compuline GmbH, in Bussnang, CH-440.4.012.205-6, Betrieb eines Informatikbüros auf dem Gebiet von Handel, Beratung, Supportservice sowie Schulung im Informatikbereich. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2001, S. 3479).
Firma neu:
Compuline GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.02.2007 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Okle-Hasler, Yvonne, von Bussnang, in Mettlen (Bussnang), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: mit Einzelunterschrift];
Okle, Markus, von Bussnang, in Mettlen (Bussnang), Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: mit Einzelunterschrift];
Thalmann Treuhand AG, in Weinfelden, Liquidatorin, vertreten durch ihre Zeichnungsberechtigten.