Georg Heinz Oberprieler
domicilié à Kilchberg, de Muri bei Bern Mandats actifs: Oberprieler GmbH in Liquidation Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Georg Heinz Oberprieler" à jour.Vous suivez maintenant "Georg Heinz Oberprieler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Georg Heinz Oberprieler" à jour.Vous suivez maintenant "Georg Heinz Oberprieler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Georg Heinz Oberprieler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Georg Heinz Oberprieler
Service concernant conseil aux entreprises
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Georg Heinz Oberprieler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Georg Heinz Oberprieler
Numéro de publication: HR02-1005954554, Registre du commerce Zurich, (20)
Oberprieler GmbH, in Kilchberg (ZH), CHE-358.821.033, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2023, Publ. 1005697278).
Firma neu:
Oberprieler GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.01.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberprieler, Georg, von Muri bei Bern, in Kilchberg (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR01-1005697278, Registre du commerce Zurich, (20)
Oberprieler GmbH, in Kilchberg (ZH), CHE-358.821.033, Im Baumgarten 4, 8802 Kilchberg ZH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
02.03.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Unternehmens- und Strategieberatung, Geschäftsentwicklung und Geschäftsoptimierung, Umsetzungsberatung sowie -begleitung, Changemanagement, Projektmanagement, Führungskräftecoaching, Abhalten von Vorträgen und Seminaren für Mitarbeiter, Führungskräfte und Unternehmer sowie das Betreiben einer Mediathek. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 02.03.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Oberprieler, Georg, von Muri bei Bern, in Kilchberg (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005670541, Registre du commerce Zoug, (170)
Bruno Wickart AG, in Baar, CHE-105.882.845, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2022, Publ. 1005581394).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oberprieler, Georg, von Muri bei Bern, in Kilchberg (ZH), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüest, Daniel, von Grosswangen, in Auw, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.