Brigitte Oberbühler
domicilié à Endingen, de Wynigen Mandats actifs: WEIBELWEIBEL AG Connecté à: Lukas Weibel, Johannes Mathias Weibel, Thomas Mittag et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Brigitte Oberbühler" à jour.Vous suivez maintenant "Brigitte Oberbühler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Brigitte Oberbühler" à jour.Vous suivez maintenant "Brigitte Oberbühler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Brigitte Oberbühler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Brigitte Oberbühler
Fabrication de meubles
Fabrication de meubles
Personnes privées avec le nom Brigitte Oberbühler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Brigitte Oberbühler
Numéro de publication: 3827833, Registre du commerce Argovie, (400)
Intertime AG, in Endingen, CHE-228.471.494, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2017, Publ. 3702073).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arndt, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Küssaberg Ettikon (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Exer, Mirjam, von Seedorf (UR), in Ennetbaden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meier, Reto, von Würenlingen, in Tegerfelden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Oberbühler, Brigitte, von Wynigen, in Endingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rehmann, Judith, von Kaisten, in Kaisten, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 3149887, Registre du commerce Argovie, (400)
Unterstützungs-Fonds der Firma Intertime AG Polstermöbelfabrik, in Endingen, CHE-109.743.562, Stiftung (SHAB Nr. 47 vom 07.03.2012, Publ. 6584024).
Name neu:
Unterstützungs-Fonds der Firma Intertime AG Polstermöbelfabrik in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau vom 23.08.2016 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weibel, Johannes Mathias, von Endingen, in Untersiggenthal, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oberbühler, Brigitte, von Wynigen, in Endingen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weibel, Lukas, von Endingen, in Endingen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2558892, Registre du commerce Argovie, (400)
Unterstützungs-Fonds der Firma Intertime AG Polstermöbelfabrik, in Endingen, CH-400.7.927.065-8, Stiftung (SHAB Nr. 36 vom 23.02.1998, S. 1329).
Aufsichtsbehörde neu:
Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grünenfelder, Franz, von Schneisingen, in Endingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Diana, von Würenlingen, in Lengnau AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weibel, Lukas, von Endingen, in Endingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oberbühler, Brigitte, von Wynigen, in Endingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.